T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci (49283936) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bubenská 113/47, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 1993 a je stále aktivní. T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36887 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49283936 | |
Jméno: | T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.4.1993 |
Zapsána dne: | 5.4.1993 | |
Vložka 4190 oddílu C obchodního rejtříku Okresního soudu v Hradci Králové se pro změnu sídla obchodní společnosti TEDAKO, spol. s r.o.,kterým je nyní Praha 7, Bubenská 113/47 u z a v í r á . Nadále je místně příslušným k řízení o této obchodní společnosti Krajský obchodní soud v Praze. | 11.7.1996 | |
Společnost TEDAKO, s.r.o. se zapisuje do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu C ve vložce 36887. Společnost byla původně zapsána u Okresního soudu v Hradci Králové v oddíle C ve ložce 4190. | 15.5.1996 - 15.5.1996 | |
Společnost T E D A K O , spol. s r.o. se zapisuje do obchodního rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 v oddílu C ve vložce 36887. Společnost byla původně zapsána u Okresního soudu v Hradci Králové v oddíle C ve vložce 4190. | 4.5.1995 | |
Právní poměry - dodatek ze dne 1.12.1994. | 16.1.1995 | |
Právní poměry se upravují dodatkem ze dne 11.2.1994. | 27.4.1994 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 28. 12. 1992 podle zák. č. 513/91 Sb. | 5.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bubenská 113/47, Praha 7 17000, Česká republika | 16.1.1995 |
---|---|---|
Adresa: | Poděbradova 148, Úpice 54232, Česká republika | 5.4.1993 - 16.1.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výrobní a obchodní činnost v oblasti konfekce. | 5.4.1993 |
jednatel | Dagmar Špeldová |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1993 |
Adresa | Sládkova 904, 54232 Úpice |
jednatel | Ing. Branislav Ondruš |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 |
Adresa | Severní 768/58, 50003 Hradec Králové |
likvidátor | Ing. Eva Kotulová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2015 |
Adresa | Všehrdova 430/27, 11800 Praha |
likvidátor | Ing. Eva Kotulová |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.1996 do 16.7.2015 |
Adresa | Všehrdova 27, Praha 1 |
jednatel | Ing. Branislav Ondruš |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.1994 do 31.7.2014 |
Adresa | Bezručova 204, 54232 Úpice |
jednatel | Ing. Jiří Těmín |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1993 do 27.4.1994 |
Adresa | Poděbradova 148, 54232 Úpice |
jednatel | Ing. Branislav Ondruš |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1993 do 27.4.1994 |
Adresa | Piešťanská 10, 1001 Žilina |
IČO (identifikační číslo): | 49283936 |
---|---|
Jméno: | T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 12. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 25. 10. 1994 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Branislav Ondruš |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dagmar Hladíková |
IČO: | 49283936 |
---|---|
Firma: | T E D A K O , spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 1993 |
Sídlo: | Bubenská 113/47, Praha 17000 |
---|
Výroba ostatních svrchních oděvů |