T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. (15889785) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese K Fialce 276/35, 15500 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 4. 1991 T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 16. 4. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7284 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15889785 | |
Jméno: | T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.4.1991 |
Zapsána dne: | 16.4.1991 | |
Způsob zřízení: Notářským zápisem č.j. 1NZ 137/91 a N 158/91 sepsaným státním notářstvím v Brně dne 9.4.1991 | 16.4.1991 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.4.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | K Fialce 276/35, Praha 15500, Česká republika | 23.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | K Fialce 276/35, Praha 5 15000, Česká republika | 29.1.1996 - 23.11.2015 |
Adresa: | K Fialce 1013/55, Praha 5 15000, Česká republika | 15.2.1993 - 29.1.1996 |
Adresa: | Nad Zlíchovem 393/25, Praha 5 15000, Česká republika | 7.2.1992 - 15.2.1993 |
Adresa: | Karáskovo nám. 20, Brno , Česká republika | 16.4.1991 - 7.2.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, ochod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.8.2015 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.2.1993 - 13.8.2015 |
obchod s lékařko technickými výrobky a zbožím | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
výroba a obchod s aparaturou a náhradními díly pro výrobní laboratoře | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
záruka a opravy výrobků vyrobených touto společností | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
obchod s computery-hardwarem a softwarem s veškerým příslušenstvím-tvorba softwaru | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
výroba a zprostředkování obchodu všeho druhu | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
podíl na podobné nebo obdobné obchodní činnosti | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
zahraničně obchodní činnost kromě zahraničně obchodní činnosti dle ust. § 7 odst.3 písm. b/ a c/ zák.č. 113/1990 Sb. | 16.4.1991 - 15.2.1993 |
jednatel | ing. Manfred Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2015 |
Adresa | K Fialce 276/35, 15500 Praha |
jednatel | ing. Manfred Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 13.8.1997 do 23.11.2015 |
Adresa | K Fialce 276/35, 15500 Praha 5 |
jednatel | ing. Manfred Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1993 do 13.8.1997 |
Adresa | U kombinátu 2804/39, 10000 Praha 10 |
jednatel | Paul Botan |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1993 do 29.1.1996 |
Adresa | Karlická 910, 15000 Praha 5 |
jednatel | Dr. Karel Pazourek |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.1993 do 8.4.1993 |
Adresa | U kombinátu 39, Praha 10 |
ředitel společnosti | Ing. Manfred Altmann |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1991 do 15.2.1993 |
Adresa | , A-2340 Mödling, Steinfeldergasse 6/Top 8 |
ředitel společnosti | Dr. Karel Pazourek |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.1991 do 15.2.1993 |
Adresa | U kombinátu 39, Praha 10 |
IČO: | 15889785 |
---|---|
Firma: | T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 13 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 1. 2. 1991 |
Sídlo: | K Fialce 276/35, Praha 15500 |
---|
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky |