T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci (25001701) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 4. 1996 a je stále aktivní. T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 4. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10604 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25001701 | |
Jméno: | T.C.C. servis, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.4.1996 |
Zapsána dne: | 4.4.1996 | |
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. 3. 2023, č.j. 20 Cm 163/2022-9 byla obchodní společnost T.C.C. servis, spol. s r.o., IČO 250 01 701, sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 43451, zrušena a nařízena její likvidace. | 8.6.2023 | |
Výmaz jednatele PhDr. Pavla Marouše byl proveden v souladu s § 66 obchodního zákoníku. | 18.7.2000 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.4.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Moskevská 3055/1, Most 43401, Česká republika | 4.4.1996 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 4.4.1996 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (v rámci platných právních norem) | 4.4.1996 |
Jednatel | Bohuslav Gaertner |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 |
Adresa | J.Hory , Teplice |
Jednatel | MUDr. Petr Gaertner |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2014 do 30.4.2024 |
Adresa | 12, 44001 Počedělice |
Jednatel | MUDr. Michal Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2016 do 30.4.2024 |
Adresa | Stránského 1754/29, 41201 Litoměřice |
Jednatel | MUDr. Michal Martinek |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 27.8.2016 |
Adresa | Stránského 1754/29, 41201 Litoměřice |
Jednatel | MUDr. Petr Gaertner |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 19.1.2014 |
Adresa | J.Skupy , Most |
Jednatel | PhDr. Pavel Marouš |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.1996 do 18.7.2000 |
Adresa | Svornosti 921/14, 15000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 25001701 |
---|---|
Jméno: | T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 4. 1996 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Moskevská 14, Most 43401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Bohuslav Gaertner |
---|
IČO: | 25001701 |
---|---|
Firma: | T.C.C. servis, spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 4. 1996 |
Sídlo: | Jiřího z Poděbrad 1, Most 43401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |