SYRMEX spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SYRMEX spol. s r.o. (25376063) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 411, 75122 Osek nad Bečvou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 1997 a je stále aktivní. SYRMEX spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SYRMEX spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SYRMEX spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16505 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25376063 | |
Jméno: | SYRMEX spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.6.1997 |
Zapsána dne: | 26.6.1997 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.5.2000 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.6.1997 - 9.5.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 411, Osek nad Bečvou 75122, Česká republika | 29.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Bratrská 1092, Lipník nad Bečvou , Česká republika | 26.6.1997 - 29.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v oboru činnosti: - Velkoobchod a maloobchod | 22.4.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.4.2013 - 22.4.2023 |
mlékárenství | 26.6.1997 |
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1 a 3 živnostenského zákona | 26.6.1997 - 29.4.2013 |
jednatel | Jana Lidmilová |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.2016 |
Adresa | Dvořákova 848, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
jednatel | Tatiana Grmelová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2021 |
Adresa | Kabešova 943/4, 19000 Praha |
jednatel | Tatiana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 12.1.2018 do 16.6.2021 |
Adresa | Kabešova 943/4, 19000 Praha |
jednatel | Tatiana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Tatiana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 do 12.1.2018 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Jana Lidmilová |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2016 do 29.6.2016 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Jana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 22.6.2016 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Jana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 22.6.2016 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Jana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2013 do 26.10.2015 |
Adresa | B. Němcové 1129/1, 75131 Lipník nad Bečvou |
jednatel | Jana Šudřichová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.1997 do 29.4.2013 |
Adresa | Bratrská 1092, Lipník nad Bečvou |
jednatel | Ing. Karel Šudřich |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.1997 do 31.7.2006 |
Adresa | Bratrská 1092, Lipník nad Bečvou |
IČO (identifikační číslo): | 25376063 |
---|---|
Jméno: | SYRMEX spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 6. 1997 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 6. 1997 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 26. 5. 2010 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 5. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jana Lidmilová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Tatiana Šudřichová |
IČO: | 25376063 |
---|---|
Firma: | SYRMEX spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Osek nad Bečvou |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 6. 1997 |
Sídlo: | 411, Osek nad Bečvou 75122 |
---|
Výroba mléčných výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |