Symbiotiq group a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Symbiotiq group a.s. (10697411) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na dračkách 476/46, 16200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 3. 2021 Symbiotiq group a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Symbiotiq group a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Symbiotiq group a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 3. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 26193 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10697411 | |
Jméno: | DECIMAL Group, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.3.2021 |
Zapsána dne: | 25.3.2021 | |
Seznam akcionářů a výpis z něj vyžaduje úředně ověřený podpis člena správní rady společnosti. | 11.2.2023 | |
Rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného akcionáře, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy dokonce sepsání notářského zápisu. Stanovy vyžadují sepsání notářského zápisu o rozhodnutí o jmenování a odvolání člena správní rady společnosti a vyslovení souhlasu s převodem akcí společnosti. Plná moc k učinění rozhodnutí jediného akcionáře přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného akcionáře. Zápis z valné hromady vyžaduje úředně (a to výlučně notářsky) ověřený podpis předsedy valné hromady a zapisovatele, nevyžaduje-li zákon nebo stanovy dokonce sepsání notářského zápisu. | 11.2.2023 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 25.3.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 11.2.2023 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 25.3.2021 - 11.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na dračkách 476/46, Praha 16200, Česká republika | 26.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na dračkách 476/44, Praha 16200, Česká republika | 1.3.2023 - 26.3.2023 |
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 25.3.2021 - 1.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Správa vlastního jmění. | 25.3.2021 |
Pronájem nemovitých věcí. | 25.3.2021 |
Člen správní rady | Petr Střihavka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2023 |
Adresa | 55, 40002 Chuderov |
Člen správní rady | Petr Střihavka |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2021 do 11.2.2023 |
Adresa | 55, 40002 Chuderov |
člen správní rady | Václav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2021 do 10.6.2021 |
Adresa | Kryblická 363, 54101 Trutnov |
IČO: | 10697411 |
---|---|
Firma: | Symbiotiq group a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 3. 2021 |
Sídlo: | Na dračkách 476/46, Praha 16200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |