SWONIA Energo, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SWONIA Energo, a.s. (09797220) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Rohanské nábřeží 693/10, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 1. 2021 a je stále aktivní. SWONIA Energo, a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SWONIA Energo, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SWONIA Energo, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25977 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09797220 | |
Jméno: | SWONIA Energo, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.1.2021 |
Zapsána dne: | 6.1.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 6.1.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 6.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600, Česká republika | 25.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 6.1.2021 - 25.5.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. | 9.3.2021 |
Pronájem nemovitých věcí. | 6.1.2021 |
Správa vlastního jmění. | 6.1.2021 |
Předseda správní rady | Daniel Frič |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2021 |
Adresa | Jaroslava Foglara 1329/2, 15500 Praha |
Člen správní rady | Chenlei Zhan |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2021 |
Adresa | Jindřišská 1759/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Václav Mlynář |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2021 do 9.3.2021 |
Adresa | Kryblická 363, 54101 Trutnov |
IČO (identifikační číslo): | 09797220 |
---|---|
Jméno: | SWONIA Energo, a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 6. 1. 2021 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 3. 2021 |
IČO: | 09797220 |
---|---|
Firma: | SWONIA Energo, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 1. 2021 |
Sídlo: | Rohanské nábřeží 693/10, Praha 18600 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |