Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. (28171276) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na strži 1702/65, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2007 a je stále aktivní. Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 130363 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28171276 | |
Jméno: | Danio Invest, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.10.2007 |
Zapsána dne: | 23.10.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 24.1.2008 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 23.10.2007 - 24.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na strži 1702/65, Praha 14000, Česká republika | 19.3.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Karla Engliše 3221/2, Praha 5 15000, Česká republika | 1.4.2008 - 19.3.2014 |
Adresa: | U Kamýku 284/11, Praha 4 14200, Česká republika | 23.10.2007 - 1.4.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. | 26.10.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.11.2013 - 26.10.2022 |
zprostředkování obchodu a služeb | 1.4.2008 - 29.11.2013 |
jednatel | Karl Henrik Stenqvist |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 |
Adresa | Tomtebogatan 13, 11339 , 61930 Stockholm |
Jednatel | Konstantin Bakaykin |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 |
Adresa | Germaniastrasse 50, 8006 , Curych |
jednatel | Norbert Oppitz |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2020 |
Adresa | In den Böden 6 , 4143 Dornach |
Jednatel | Dr Christian Dreger |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2019 do 19.10.2020 |
Adresa | Maettelistrasse 3, CH 6045 , Meggen |
jednatel | Karl Henrik Stenqvist |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2018 do 2.8.2019 |
Adresa | Skeppargatan 10 , 61930 Trosa |
jednatel | Katarína Gaľová |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2013 do 2.8.2019 |
Adresa | Slávičie údolie 102b , 81102 Bratislava |
jednatel | Hege Hellström |
---|---|
Ve funkci | od 19.9.2017 do 2.8.2019 |
Adresa | Galgenstraat 35 , 3078 Everberg |
jednatel | Mats Olof Wallin |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 31.10.2018 |
Adresa | Banvallsvägen 2 , 75440 Uppsala |
jednatel | Mats Olof Wallin |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2015 do 31.10.2018 |
Adresa | Banvallsvägen 2 , 75440 Uppsala |
jednatel | Alan Henry Raffensperger |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2012 do 19.9.2017 |
Adresa | Munkholmsvägen 47, 19340 Sigtuna |
jednatel | Alan Henry Raffensperger |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2012 do 19.9.2017 |
Adresa | Munkholmsvägen 47, 19340 Sigtuna |
jednatel | Cameron Geoffrey Mcdonough |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2011 do 18.5.2015 |
Adresa | , Djursholm. Niflungavägen 5, 18266 |
jednatel | Cameron Geoffrey Mcdonough |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2011 do 18.5.2015 |
Adresa | , Djursholm. Niflungavägen 5, 18266 |
jednatel | Per Anders Edvell |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2011 do 30.7.2012 |
Adresa | , Spanga 54, Drevroken 26, 16354 |
jednatel | Frank Carl Kenneth Rooth |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2008 do 31.10.2011 |
Adresa | Sätravägen 19, 13338 Saltsjöbaden |
jednatel | Martin Nicklasson |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2010 do 21.4.2011 |
Adresa | , Västra Frölunda, Väbelgatan 1, 42676 |
jednatel | Bo Jesper Hansen |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2009 do 21.7.2010 |
Adresa | , 6045 Meggen, Birkenweg 16 |
jednatel | Bo Jesper Hansen |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2008 do 20.10.2009 |
Adresa | , Birkeröd, Julmosevej 16-18, DK-3460 |
jednatel | Mgr. Martin Žižka |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2007 do 24.1.2008 |
Adresa | Kolářova 902/28, 14300 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 28171276 |
---|---|
Jméno: | Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na strži 1702/65, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Alan Henry Raffensperger |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karl Henrik Stenqvist |
Člen statutárního orgánu: | Konstantin Bakaykin |
Člen statutárního orgánu: | Norbert Oppitz |
IČO: | 28171276 |
---|---|
Firma: | Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 10. 2007 |
Sídlo: | Na strži 1702/65, Praha 14000 |
---|
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a specializovaný velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky |
Reklamní činnosti |
Administrativní a kancelářské činnosti |
Ostatní vzdělávání |