SVOSTR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVOSTR s.r.o. (25907913) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Říční 3084/15, 70030 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2002 a je stále aktivní. SVOSTR s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SVOSTR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVOSTR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 5. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25907913 | |
Jméno: | SVOSTR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.2002 |
Zapsána dne: | 29.5.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.5.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 29.5.2002 |
zprostředkování obchodu | 29.5.2002 |
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky | 29.5.2002 |
zámečnictví | 29.5.2002 |
jednatel | Magdalena Sárová |
---|---|
Ve funkci | od 6.5.2011 |
Adresa | U Kotelny 521/8, 72000 Ostrava |
jednatel | Ing. Martin Konvička |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 |
Adresa | Pustkovecká 53/144, Ostrava-Pustkovec |
jednatel | Ing. Petr Sára |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 do 6.5.2011 |
Adresa | U kotelny 521/8, Ostrava-Hrabová |
jednatel | Ing. Vít Calábek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2002 do 5.2.2007 |
Adresa | Zd. Štěpánka 1774/25, Ostrava-Poruba |
IČO (identifikační číslo): | 25907913 |
---|---|
Jméno: | SVOSTR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 5. 2002 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Říční 3084/15, Ostrava 70030 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 5. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 9. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 25907913 |
---|---|
Firma: | SVOSTR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Ostrava-Jih |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 5. 2002 |
Sídlo: | Říční 3084/15, Ostrava 70030 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výstavba silnic a dálnic |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Technické zkoušky a analýzy |