SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství (29268613) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Kopci 751, 67906 Jedovnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 3. 2011 SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 3. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 8577 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29268613 | |
Jméno: | SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.3.2011 |
Zapsána dne: | 15.3.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kopci 751, Jedovnice 67906, Česká republika | 18.10.2016 |
---|
člen výboru | Ondřej Gryga |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2023 |
Adresa | 275, 67906 Rudice |
předseda výboru | Ondřej Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Na Kopci 751, 67906 Jedovnice |
místopředseda výboru | Jaroslav Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2018 |
Adresa | Na Kopci 751, 67906 Jedovnice |
člen výboru | Ondřej Gryga |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2016 do 14.4.2023 |
Adresa | Na Kopci 751, 67906 Jedovnice |
místopředseda výboru | Jaroslav Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 do 25.4.2018 |
Adresa | Dvorská 1890/72, 67801 Blansko |
místopředseda výboru | Jaroslav Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 10.8.2015 do 25.4.2018 |
Adresa | Dvorská 1890/72, 67801 Blansko |
předseda výboru | Ondřej Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Na Kopci 751, 67906 Jedovnice |
předseda výboru | Ondřej Dostál |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 18.10.2016 |
Adresa | Na Kopci 751, 67906 Jedovnice |
člen výboru | Ondřej Gryga |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 4.9.2016 |
Adresa | Na Kopci 335, 67906 Jedovnice |
místopředseda výboru | Jaroslav Pánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2011 do 10.8.2015 |
Adresa | Dvorská 1890/72, 67801 Blansko |
IČO: | 29268613 |
---|---|
Firma: | SVJ Jedovnice, Na Kopci 751, společenství |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Jedovnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 3. 2011 |
Sídlo: | Na Kopci 751, Jedovnice 67906 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |