SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci (00150851) je Akciová společnost. Sídlí na adrese T. G. Masaryka 49/19, 56802 Svitavy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 6. 1989 SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 6. 1989 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00150851 | |
Jméno: | SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci | |
Právní forma: | Akciová společnost | 30.6.1989 |
Zapsána dne: | 30.6.1989 | |
Podle rozhodnutí valné hromady konané dne 28.5.1991 bylo rozhodnuto o vstupu společnosti do likvidace dnem 7.července l99l. | 16.7.1991 | |
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla zřízena podle zákona č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povoslení uděleném dopisem ministra obchodu a cestovního ruchu ČSR ze dne 23.června l989, č.j. 1366/1989, dále na stanovách tímtéž ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady ze dne 26.6.1989 osvědčeném notářským zápisem kze dne 26.6.1989, č.j. NZ 356/89 a N 405/89. | 30.6.1989 |
Základní kapitál | 15 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.6.1989 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 25 000 Kč | 600 | 30.6.1989 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | T. G. Masaryka 49/19, Svitavy 56802, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | T. G. Masaryka 49/19, Svitavy 56802, Česká republika | 30.6.1989 - 6.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Podle Rozhodnutí Ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky ze dne 5.12.1989, č.j. 3 803/89 doplňují se stanovy akciové společnosti v předmětu podnikání o písmeno i/ ve znění: i) zajišťování velkoobchodní činnosti za účelem plynulého zásobování vlastní maloobchodní nebo jiné obchodní činnosti, popřípadě jiným odběratelům. | 2.1.1990 |
a) provozování služeb cestovní kanceldáře na území České socialistické republiky, organizování a provozování tématických zájezdů zaměřených na vzdělávací činnost, poznávání krás Svitavska a návazdně i celé České socialistické republiky | 30.6.1989 |
b) provozování kulturně vzdělávací činnosti (sympozia, konference, školení, kulturní a společenské akce) | 30.6.1989 |
c) provoz ubytovacích, stravovacích a jiných sousvisejících zařízení včetně služeb sloužících k uspokojování potřeb občanů při organizo vání cestovního ruchu | 30.6.1989 |
d) provozování maloobchodní činnosti s vybraným sortimentem zboží včetně úpravy a zpracování výrobků | 30.6.1989 |
e) dodprava vlastní i pro jiné subjekty (na základě vydání příslušného odprávnění) | 30.6.1989 |
f) kobstarávání záležitostí pro třetí osoby | 30.6.1989 |
g) vydavatelská, tiskárenská, prodpragační a překladatelská činnost (na základě vydání příslušného oprávnění) | 30.6.1989 |
h) projekční, stavební a jiné činnosti prod rozvoj materiálně technické základny (projekční práce na základě vydání příslušného oprávnění) | 30.6.1989 |
Poskytovat průvodcovské služby může akciová společnost pouze prostřednictvím průvodců, kteří mají ke své činnosti oprávnění vydané ministerstvem obchodu a cestovního ruchu ČSR a SSR. | 30.6.1989 |
ředitel | Ing. František Horák |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 |
Adresa | Staré Město , Moravská Třebová |
předseda | Ing. Vladimír Prokeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 |
Adresa | Zahájská 102, 57001 Litomyšl |
zástupce ředitele | Ing. Marcela Halouzková |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.1991 |
Adresa | , Litomyšl |
člen představ. | Ing. Václav Lenoch |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | 267, 56967 Osík |
člen představ. | Ing. Miroslav Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Alšova 1299/10, 57101 Moravská Třebová |
člen představ. | Ing. Petr Lajžner |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 |
Adresa | Hegerova 141, 57201 Polička |
člen představ. | Ing. Vladimír Kučera CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2021 |
Adresa | Svitavská 308/8, 57101 Moravská Třebová |
člen představ. | Josef Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2024 do 18.1.2024 |
Adresa | Bohuslava Martinů 1636/11, 56802 Svitavy |
člen představ. | Josef Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 18.1.2024 |
Adresa | Bohuslava Martinů 1636/11, 56802 Svitavy |
člen představ. | Ing. Vladimír Kučera CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 9.6.2021 |
Adresa | 253, 56924 Kunčina |
člen představ. | Jaroslav Mahdal |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | 60, 57101 Moravská Třebová |
člen představ. | ing. Petr Lajžner |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | Luční 368, 57201 Polička |
člen představ. | Ing. Václav Lenoch |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | 267, 56967 Osík |
člen představ. | ing. Miroslav Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | Nerudova 1227/7, 57101 Moravská Třebová |
člen představ. | Ing. Vladimír Kučera, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | 253, 56924 Kunčina |
člen představ. | Ing. Ludvík Reitter |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 6.11.2015 |
Adresa | Otakarova 73 , Pol.ička |
člen představ. | Josef Ondráček |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.1990 do 6.11.2015 |
Adresa | B.Martinů ll , Svitavy |
ředitel | Ing. Milan Horský |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 1.3.1991 |
Adresa | Pavlovova 1367/37, 56802 Svitavy |
l. místopředseda | ing. Miroslav Krejčí |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Nerudova 1227/7, 57101 Moravská Třebová |
Předseda | Ing. Miroslav Vacek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | 8, 57001 Litomyšl |
II. místopředseda | Ing. Vladimsdír Kučera, CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | 253, 56924 Kunčina |
člen představ. | Ing. Antonín Hájíček |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | , Radidměř 412 |
člen představ. | Ladislav Kyncl |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Dvořákova 1589/10, 56802 Svitavy |
člen představ. | Pavel Pásek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Riegrova 40, 57201 Polička |
člen představ. | Ludmila Antošovská |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | 7, 57101 Rozstání |
člen představ. | Ing. Jaroslav Tichý |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | 6, 56974 Trpín |
člen představenstva | Ing. Jaromír Brokeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Zahájská 102, 57001 Litomyšl |
člen představenstva | Karel Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | 95, 56904 Chrastavec |
člen představ. | Ing. Josef Jarůšek |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Revoluční 1788/10, 56802 Svitavy |
člen představenstva | Alois Ejduk |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Malé náměstí 1977/10, 56802 Svitavy |
člen představ. | Pavel Slabý |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.1989 do 30.11.1990 |
Adresa | Dimitrovova 1961/27, 56802 Svitavy |
IČO: | 00150851 |
---|---|
Firma: | SVITAVATOUR, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Svitavy |
Základní územní jednotka: | Svitavy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 7. 1989 |
Sídlo: | T. G. Masaryka 49/19, Svitavy 56802 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní pozemní osobní doprava |
Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Průvodcovské činnosti |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |