SVETLAVEC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVETLAVEC s.r.o. (64361454) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 2, 36471 Stružná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 1995 a je stále aktivní. SVETLAVEC s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SVETLAVEC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVETLAVEC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 21. 11. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 7117 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64361454 | |
Jméno: | SVETLAVEC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.11.1995 |
Zapsána dne: | 21.11.1995 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Stružná 36471, Česká republika | 23.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 2, Stružná 36472, Česká republika | 21.11.1995 - 23.6.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.6.2016 |
ubytovací služby | 28.11.1997 - 23.6.2016 |
zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné | 21.11.1995 - 23.6.2016 |
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 21.11.1995 - 23.6.2016 |
realitní činnost | 21.11.1995 - 23.6.2016 |
jednatel | Nina Gudkova |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 |
Adresa | Šeremetěvskaja 1-19 , 12752 Moskva |
Jednatel | Nina Gudkova |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2016 |
Adresa | Šeremetěvskaja 1-19 , 12752 Moskva |
jednatel | Nina Gudkova |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 23.6.2016 |
Adresa | Šeremetěvskaja 1-19 , 12752 Moskva |
Jednatel | Vadim Malychev |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2006 do 20.1.2011 |
Adresa | , Prilukskaja 42, Minsk, |
Jednatel | Fedor Michajlovič |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.1997 do 20.1.2011 |
Adresa | , Odincovo, Možajskoje Šosse 64-16 |
Jednatel | Štěpán Dragušinec |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2006 do 20.1.2011 |
Adresa | 100, 25264 Okoř |
Jednatel | Štěpán Dragušinec |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.1995 do 18.4.2006 |
Adresa | 68, 36472 Andělská Hora |
Jednatel | Vadim Alexandrovič Malyšev |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.1995 do 21.3.2006 |
Adresa | , Prilukskaja 42, Minsk, |
IČO (identifikační číslo): | 64361454 |
---|---|
Jméno: | SVETLAVEC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 11. 1995 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 2, Stružná 36472 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 24. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 11. 1995 |
Zánik oprávnění | 20. 2. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Nina Gudkova |
---|
IČO: | 64361454 |
---|---|
Firma: | SVETLAVEC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Stružná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 11. 1995 |
Sídlo: | 2, Stružná 36471 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba oděvů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ubytování |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní sportovní činnosti |