SVĚTÉLKO z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVĚTÉLKO z.s. (26558513) je Spolek. Sídlí na adrese Försterova 161, 56601 Vysoké Mýto. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 SVĚTÉLKO z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SVĚTÉLKO z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVĚTÉLKO z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 7035 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26558513 | |
Jméno: | SVĚTÉLKO z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Försterova 161, Vysoké Mýto 56601, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Pavel Mistr |
---|---|
Ve funkci | od 28.8.2024 |
Adresa | 1, 56102 Dolní Dobrouč |
Předseda | Pavel Mistr |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2020 do 28.8.2024 |
Adresa | Försterova 161, 56601 Vysoké Mýto |
předseda | Jaroslava Jílková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2016 do 17.4.2020 |
Adresa | 109, 56555 Hrušová |
IČO: | 26558513 |
---|---|
Firma: | SVĚTÉLKO z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Vysoké Mýto |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 14. 5. 2009 |
Sídlo: | Försterova 161, Vysoké Mýto 56601 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |