Sven BioLabs s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sven BioLabs s.r.o. (24702960) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Čerpadlová 1034/2, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 7. 2010 a je stále aktivní. Sven BioLabs s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Sven BioLabs s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Sven BioLabs s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 167345 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24702960 | |
Jméno: | CancerTech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.7.2010 |
Zapsána dne: | 23.7.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čerpadlová 1034/2, Praha 19000, Česká republika | 2.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Na hlídce 2410/13, Praha 13000, Česká republika | 28.3.2017 - 2.2.2023 |
Adresa: | Před rybníkem 742/2, Praha 15500, Česká republika | 12.8.2015 - 28.3.2017 |
Adresa: | Průhonek 1457/4, Praha 5 15500, Česká republika | 23.7.2010 - 12.8.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.7.2010 |
jednatel | Ondřej Hovorka Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2020 |
Adresa | U Rybníka 98, 26728 Svinaře |
jednatel | Lucie Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2022 |
Adresa | Čerpadlová 1034/2, 19000 Praha |
jednatel | Lucie Zahradníková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2019 do 25.11.2022 |
Adresa | Na hlídce 2410/13, 13000 Praha |
jednatel | Daniela Hovorková |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2017 do 7.2.2020 |
Adresa | U Rybníka 98, 26728 Svinaře |
jednatel | David Větvička |
---|---|
Ve funkci | od 7.5.2016 do 5.4.2019 |
Adresa | Před rybníkem 742/2, 15500 Praha |
jednatel | Lia Větvičková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 18.8.2017 |
Adresa | Před rybníkem 742/2, 15500 Praha |
jednatel | Lia Větvičková |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2015 do 18.8.2017 |
Adresa | Před rybníkem 742/2, 15500 Praha |
jednatel | David Větvička |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 7.5.2016 |
Adresa | Průhonek 1457/4, 15500 Praha 5 |
jednatel | David Větvička |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 7.5.2016 |
Adresa | Průhonek 1457/4, 15500 Praha 5 |
jednatel | Liana Větvičková - Bínová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2010 do 19.11.2015 |
Adresa | Průhonek 1457/4, 15500 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 24702960 |
---|---|
Jméno: | Sven BioLabs s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 7. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Čerpadlová 1034/2, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 7. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ondřej Hovorka Ph.D. |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lucie Zahradníková |
IČO: | 24702960 |
---|---|
Firma: | Sven BioLabs s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 7. 2010 |
Sídlo: | Čerpadlová 1034/2, Praha 9 19000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Ostatní vzdělávání j. n. |