SVEMAX, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVEMAX, spol. s r.o. (25638459) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 1. 1998 SVEMAX, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SVEMAX, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVEMAX, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 1. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57021 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25638459 | |
Jméno: | SVEMAX, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.1.1998 |
Zapsána dne: | 19.1.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.1.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zenklova 847/187, Praha 18200, Česká republika | 14.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Zenklova 187, Praha 8 18000, Česká republika | 30.3.1998 - 14.11.2016 |
Adresa: | Čs. Armády 11/371, Praha 6 16000, Česká republika | 19.1.1998 - 30.3.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák. č. 455/91 Sb.). | 19.1.1998 - 19.2.2018 |
jednatel | Rade Maksimović |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 |
Adresa | Lipa 25, Bělehrad |
jednatel | Rade Maksimović |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | Lipa 25 , Bělehrad |
Jednatel | Svetlana Simić |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | Baranova 1381/3, 13000 Praha |
jednatel | Rade Maksimović |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | Lipa 25, Bělehrad |
Jednatel | Svetlana Simić |
---|---|
Ve funkci | od 5.3.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | Baranova 1381/3, 13000 Praha 3 |
Jednatel | Svetlana Simić |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2010 do 5.3.2010 |
Adresa | Baranova 1381/3, 13000 Praha |
Jednatel | Svetlana Simič |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.1998 do 3.3.2010 |
Adresa | Zenklova 187, Praha 8 |
Jednatel | Slobodan Tomič |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.1998 do 30.3.1998 |
Adresa | Kytlická 163, Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25638459 |
---|---|
Jméno: | SVEMAX, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 1. 1998 |
Sídlo: | Zenklova 847/187, Praha 18000 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Rade Maksimovič |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Svetlana Simić |
IČO: | 25638459 |
---|---|
Firma: | SVEMAX, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 19. 1. 1998 |
Sídlo: | Zenklova 847/187, Praha 18200 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |