Svaz žen Rychvald, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz žen Rychvald, z.s. (26663449) je Spolek. Sídlí na adrese U Autodružstva 534, 73532 Rychvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz žen Rychvald, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz žen Rychvald, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz žen Rychvald, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6330 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26663449 | |
Jméno: | Svaz žen Rychvald, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Autodružstva 534, Rychvald 73532, Česká republika | 19.10.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Jarošovická 792, Rychvald 73532, Česká republika | 1.1.2014 - 19.10.2023 |
předsedkyně | Eva Prokešová |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Záblatská 2170, 73532 Rychvald |
místopředsedkyně | Eva Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | U Autodružstva 534, 73532 Rychvald |
pokladník | Kamila Jílková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Bohumínská 1667, 73532 Rychvald |
členka výboru | Milada Paková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Záblatská 1615, 73532 Rychvald |
členka výboru | Eva Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Zbytky 866, 73532 Rychvald |
členka výboru | Milena Giecková |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2023 |
Adresa | Zbytky 1322, 73532 Rychvald |
předseda | Mgr. Eva Jeřábková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Jarošovická 792, 73532 Rychvald |
místopředseda | Milada Paková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Záblatská 1615, 73532 Rychvald |
člen výboru | Stanislava Kucharczyková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Lutyňská 1584, 73532 Rychvald |
člen výboru | Alenka Mrázková |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Parcelní 1554, 73532 Rychvald |
pokladník | Zdenka Bravanská |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Michálkovická 1400, 73532 Rychvald |
člen výboru | Marta Tomášová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 19.10.2023 |
Adresa | Středová 1506, 73532 Rychvald |
IČO: | 26663449 |
---|---|
Firma: | Svaz žen Rychvald, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Rychvald |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 5. 2004 |
Sídlo: | U Autodružstva 534, Rychvald 73532 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |