Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. (46414258) je Spolek. Sídlí na adrese Na Okrouhlíku 953, 53003 Pardubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 441 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46414258 | |
Jméno: | Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Okrouhlíku 953, Pardubice 53003, Česká republika | 3.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Pardubice, Na okrouhlíku 21 , | 1.1.2014 - 3.9.2016 |
Předseda | Petr Angelov |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2022 |
Adresa | Dubová 1011, 53006 Pardubice |
Předseda | Petr Angelov |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2021 do 6.12.2022 |
Adresa | Dubová 1011, 53006 Pardubice |
předseda | Lenka Angelová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 3.5.2021 |
Adresa | U Suchého dubu 622, 53002 Pardubice |
předseda | Lenka Angelová |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2016 do 3.5.2021 |
Adresa | U Suchého dubu 622, 53002 Pardubice |
IČO: | 46414258 |
---|---|
Firma: | Svaz zdravotně postižených esperantistů, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Pardubice I |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 3. 1991 |
Sídlo: | Na Okrouhlíku 953, Pardubice 53003 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |