Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) (60253207) je Zájmové sdružení právnických osob. Sídlí na adrese Jungmannova 497/6, 46601 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 13588 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60253207 | |
Jméno: | Svaz výrobců skla a bižuterie | |
Právní forma: | Zájmové sdružení právnických osob | 29.10.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Svaz výrobců skla a bižuterie, zájmové sdružení právnických osob, změnil právní formu ze zájmového sdružení právnických osob na spolek. | 24.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jungmannova 497/6, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 24.2.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 1.1.2014 - 24.2.2023 |
předseda představenstva | JUDr. Pavel Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | 45, 46802 Dalešice |
místopředseda představenstva | Ing. Oto Šefraný |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Ještědská 2717/27, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda představenstva | Ing. Milan Kohout |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou |
člen představenstva | Pavel Hartl |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | V Záhoří 14, 46851 Smržovka |
člen představenstva | Pavel Lehmann |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Maršála Koněva 1289/21, 41901 Duchcov |
člen představenstva | Bohumil Bělský |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | Ladova 4752/45, 46605 Jablonec nad Nisou |
členka představenstva | Michaela Möllerová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2023 |
Adresa | 66, 46822 Železný Brod |
1. místopředseda představenstva | Ing. Milan Kohout |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2014 do 24.2.2023 |
Adresa | Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou |
předseda představenstva | JUDr. Pavel Kopáček |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2014 do 24.2.2023 |
Adresa | 45, 46802 Dalešice |
2. místopředseda představenstva | Ing. Jiří Procházka |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2014 do 24.2.2023 |
Adresa | Tyršova stezka 3908, 46801 Jablonec nad Nisou |
Milan Kohout | |
Ve funkci | od 1.1.2014 do 29.10.2014 |
Adresa | Erbenova 4172/17, 46602 Jablonec nad Nisou |
Hlubůček Jaroslav | |
Ve funkci | od 1.1.2014 do 29.10.2014 |
Adresa | Turistická 4466, 46801 Jablonec nad Nisou |
Opatrný Vladimír | |
Ve funkci | od 1.1.2014 do 29.10.2014 |
Adresa | Mírové náměstí 492/11, 46601 Jablonec nad Nisou |
IČO (identifikační číslo): | 60253207 |
---|---|
Jméno: | Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 2. 4. 1992 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Palackého 3145/41, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 9. 1. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Pavel Kopáček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Procházka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Milan Kohout |
IČO: | 60253207 |
---|---|
Firma: | Svaz výrobců skla a bižuterie, zapsaný spolek (z.s.) |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 4. 1992 |
Sídlo: | Jungmannova 497/6, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |