Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec (65267486) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 92, 67913 Vavřinec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48315 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 65267486 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 6.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 92, Vavřinec 67913, Česká republika | 28.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | 94, Vavřinec 67913, Česká republika | 1.1.2014 - 28.6.2023 |
předseda | Miroslav Ditrich |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 94, 67913 Vavřinec |
místopředseda | Emilie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 75, 67913 Vavřinec |
hospodář | Anna Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2023 |
Adresa | 131, 67902 Petrovice |
místopředseda místní organizace | Emilie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 28.6.2023 |
Adresa | 75, 67913 Vavřinec |
předseda místní organizace | Miroslav Ditrich |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.2019 do 28.6.2023 |
Adresa | 94, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Jaroslava Toufarová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 122, 67902 Žďár |
člen výboru | Zdenka Švecová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 102, 67902 Petrovice |
člen výboru | Jarmila Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 13, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Jiřina Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 19, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Marta Kovaříková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 27, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Božena Nečasová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 115, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Jaroslava Celá |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | Elplova 2071/14, 62800 Brno |
člen výboru | Marie Němcová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 30, 67913 Vavřinec |
člen výboru | Jaroslava Kopalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 111, 67913 Vavřinec |
místopředseda místní organizace | Emilie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 75, 67913 Vavřinec |
předseda místní organizace | Miroslav Ditrich |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2016 do 14.2.2019 |
Adresa | 94, 67913 Vavřinec |
místopředseda výboru | Emilie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 23.7.2016 |
Adresa | 75, 67913 Vavřinec |
předseda výboru | Miroslav Ditrich |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 23.7.2016 |
Adresa | 94, 67913 Vavřinec |
předseda výboru | Miroslav Ditrich |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 23.7.2016 |
Adresa | 94, 67913 Vavřinec |
místopředseda výboru | Emilie Součková |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 do 23.7.2016 |
Adresa | 75, 67913 Vavřinec |
IČO: | 65267486 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Vavřinec |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Vavřinec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 24. 11. 1997 |
Sídlo: | 92, Vavřinec 67913 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |