Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci (75012936) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Koterovská 2061/134, 32600 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48385 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75012936 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice,o.s. místní organizace Plzeň - střed | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Rozhodnutím členské schůze ze dne 30. 11. 2023 se pobočný spolek zrušuje s likvidací, a to ke dni 31. 12. 2023. Likvidátorem byla jmenována paní Ing. Jaroslava Jenčová s bydlištěm Lobezská 199/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Věřitelé a jiné osoby a orgány dotčené touto likvidací se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, písemně ve lhůtě 3,5 měsíců od zveřejnění této informace ve spolkovém rejstříku, a to na adrese likvidátora: Ing. Jaroslava Jenčová, Lobezská 199/5, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň. Věřitelé a jiné osoby a orgány se dále vyzývají, aby ve stejné lhůtě sdělili likvidátorovi písemně údaje o majetku pobočného spolku a údaje o právních jednáních pobočného spolku, u kterých by bylo možné uplatnit jejich neplatnost či neúčinnost. | 26.1.2024 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 4.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koterovská 2061/134, Plzeň 32600, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Ing. Jaroslava Jenčová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Lobezská 199/5, 32600 Plzeň |
místopředseda | Ludmila Zdražilová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Klatovská třída 1541/95, 30100 Plzeň |
hospodář | Kamila Světlíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Vrchlického 3025/3, 30100 Plzeň |
místopředseda místní organizace | Jindřich Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | Družstevní 1660/5, 30100 Plzeň |
člen výboru | Julie Cibulková |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | Vejprnická 1055/43, 31800 Plzeň |
předseda místní organizace | Ing. Jaroslava Jenčová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | Lobezská 199/5, 32600 Plzeň |
člen výboru | Marie Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Žižkova 2596/63, 30100 Plzeň |
člen výboru | Anna Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Májová 363/1, 30100 Plzeň |
člen výboru | Julie Cibulková |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Vejprnická 1055/43, 31800 Plzeň |
člen výboru | Jana Hlaváčková |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Klatovská třída 2431/101, 30100 Plzeň |
člen výboru | Blanka Fialová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 29.11.2019 |
Adresa | Na Růžku 552/11, 32600 Plzeň |
místopředseda místní organizace | Jindřich Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 do 29.11.2019 |
Adresa | Družstevní 1660/5, 30100 Plzeň |
předseda místní organizace | Milan Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2016 do 13.11.2018 |
Adresa | Manětínská 1544/71, 32300 Plzeň |
předseda výboru | Milan Kutil |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Manětínská 1544/71, 32300 Plzeň |
místopředseda výboru | Jindřich Rudolf |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2015 do 27.7.2016 |
Adresa | Družstevní 1660/5, 30100 Plzeň |
IČO: | 75012936 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Plzeň - střed v likvidaci |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 2-Slovany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 12. 2002 |
Sídlo: | Koterovská 2061/134, Plzeň 32600 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |