Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice (75086549) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese 57, 59262 Nedvědice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48595 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75086549 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., místní organizace Nedvědice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 12.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 57, Nedvědice 59262, Česká republika | 20.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | 286, Nedvědice 59262, Česká republika | 1.1.2014 - 20.11.2015 |
hospodář | Bc. Eva Nečesánková |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2024 |
Adresa | 307, 59262 Nedvědice |
předseda | Věra Kostková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | 151, 59262 Nedvědice |
místopředseda | Marta Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | 16, 59262 Ujčov |
hospodář | Miroslav Bednář |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 do 10.9.2024 |
Adresa | 298, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Božena Štarhová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | 264, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Marie Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | 353, 59262 Nedvědice |
Předseda místní organizace | Lubomír Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2019 do 23.5.2023 |
Adresa | 289, 59262 Nedvědice |
Předseda místní organizace | Lubomír Janoušek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 22.11.2019 |
Adresa | 289, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Božena Štarhová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 264, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Marie Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 17, 59262 Ujčov |
Člen výboru | Hana Danielová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 312, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Marie Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 353, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Václav Ondra |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 414, 59262 Nedvědice |
Člen výboru | Marta Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2016 do 22.11.2019 |
Adresa | 16, 59262 Ujčov |
Člen výboru místní organizace | Václav Ondra |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 414, 59262 Nedvědice |
Člen výboru místní organizace | Marta Lukášková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 16, 59262 Ujčov |
Člen výboru místní organizace | Marie Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 17, 59262 Ujčov |
Člen výboru místní organizace | Marie Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 353, 59262 Nedvědice |
Člen výboru místní organizace | Božena Štarhová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 264, 59262 Nedvědice |
Člen výboru místní organizace | Hana Danielová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 13.7.2016 |
Adresa | 312, 59262 Nedvědice |
IČO: | 75086549 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Nedvědice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Nedvědice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 8. 2006 |
Sídlo: | 57, Nedvědice 59262 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |