Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla (71154141) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Sadová 1554, 76361 Napajedla. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48469 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71154141 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 6.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sadová 1554, Napajedla 76361, Česká republika | 26.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Napajedla, , | 1.1.2014 - 26.2.2016 |
předseda | Zdenka Smolková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
hospodář | Marie Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2023 |
Adresa | Nábřeží 1333, 76361 Napajedla |
místopředseda místní organizace | Božena Pastorčáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2019 do 26.5.2023 |
Adresa | Palackého 196, 76361 Napajedla |
předseda místní organizace | Zdenka Smolková |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2019 do 26.5.2023 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
hospodář místní organizace | Marie Petrášová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2022 do 26.5.2023 |
Adresa | Nábřeží 1333, 76361 Napajedla |
předseda místní organizace | Zdenka Smolková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 2.3.2019 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
člen výboru | Eva Mudruňková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 2.3.2019 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
místopředseda místní organizace | Božena Pastorčáková |
---|---|
Ve funkci | od 15.2.2017 do 2.3.2019 |
Adresa | Palackého 196, 76361 Napajedla |
člen výboru | Miroslava Bambuchová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2018 do 2.3.2019 |
Adresa | Sadová 1155, 76361 Napajedla |
člen výboru | Ludmila Kudláčková |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2018 do 2.3.2019 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
člen výboru | Ludmila Kudláčková |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2018 do 13.9.2018 |
Adresa | Sadová 1155, 76361 Napajedla |
člen výboru | Zdenka Lidincová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 29.8.2018 |
Adresa | Husova 725, 76361 Napajedla |
člen výboru | Miluška Chodilíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 29.8.2018 |
Adresa | Smetanova 1295, 76361 Napajedla |
člen výboru | Miluška Chodilíková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 29.8.2018 |
Adresa | Smetanova 1295, 76361 Napajedla |
člen výboru | Zdenka Lidincová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 29.8.2018 |
Adresa | Husova 725, 76361 Napajedla |
místopředseda místní organizace | Libuše Lagová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | Boženy Benešové 1256, 76361 Napajedla |
místopředseda místní organizace | Libuše Lagová |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 15.2.2017 |
Adresa | Boženy Benešové 1256, 76361 Napajedla |
člen výboru | Eva Kolomazníková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
člen výboru | Věra Simkovičová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Lány 851, 76361 Napajedla |
člen výboru | Karolína Modrláková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Palackého 1510, 76361 Napajedla |
člen výboru | Jitka Jirásková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Jiráskova 719, 76361 Napajedla |
předseda výboru | Zdenka Lidincová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Husova 725, 76361 Napajedla |
místopředseda výboru | Vlasta Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Zábraní 1365, 76361 Napajedla |
člen výboru | Eva Kolomazníková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Sadová 1554, 76361 Napajedla |
člen výboru | Věra Simkovičová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Lány 851, 76361 Napajedla |
místopředseda výboru | Vlasta Čechová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Zábraní 1365, 76361 Napajedla |
člen výboru | Jitka Jirásková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Jiráskova 719, 76361 Napajedla |
člen výboru | Karolína Modrláková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Palackého 1510, 76361 Napajedla |
předseda výboru | Zdenka Lidincová |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2016 do 13.5.2016 |
Adresa | Husova 725, 76361 Napajedla |
IČO: | 71154141 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Napajedla |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Napajedla |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 1. 2003 |
Sídlo: | Sadová 1554, Napajedla 76361 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |