Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice (67177263) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Náměstí 1, 39133 Jistebnice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48321 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 67177263 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 21.1.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náměstí 1, Jistebnice 39133, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda | Blahoslav Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | Zahradní 264, 39133 Jistebnice |
místopředseda | Jan Kotaška |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | 2, 39133 Jistebnice |
hospodář | Danuše Melicharová |
---|---|
Ve funkci | od 30.6.2023 |
Adresa | 66, 39132 Jistebnice |
předseda místní organizace | Jan Kotaška |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2016 do 30.6.2023 |
Adresa | 2, 39133 Jistebnice |
člen výboru | Vlasta Tůmová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 30.6.2023 |
Adresa | 27, 39131 Jistebnice |
člen výboru | Danuše Melicharová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 30.6.2023 |
Adresa | 66, 39132 Jistebnice |
člen výboru | Bohumila Kratochvílová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 30.6.2023 |
Adresa | Sedlecká 238, 39133 Jistebnice |
člen výboru | Marie Homolková |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2019 do 5.10.2021 |
Adresa | 10, 39131 Jistebnice |
člen výboru | Marie Homolková |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 26.4.2019 |
Adresa | Milevská 155, 39133 Jistebnice |
předseda | Jan Kotaška |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 8.7.2016 |
Adresa | 2, 39133 Jistebnice |
předseda | Jan Kotaška |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2016 do 8.7.2016 |
Adresa | 2, 39133 Jistebnice |
IČO: | 67177263 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Jistebnice |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Jistebnice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 21. 4. 1998 |
Sídlo: | Náměstí 1, Jistebnice 39133 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |