Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť (71153667) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Březová 293, 33024 Heřmanova Huť. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 48478 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71153667 | |
Jméno: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Členská schůze rozhodla dne 9. 3. 2023 o zřízení jednočlenného kontrolního orgánu - revizora. | 3.6.2023 | |
Pobočný spolek má od svého vzniku plnou právní osobnost. Má vlastní jmění, vlastní majetek. Z právního jednání pobočného spolku je zavázán a oprávněn jen a pouze pobočný spolek. Hlavní spolek (Svaz tělesně postižených v České republice z. s., IČ 00536334) neručí v žádném rozsahu za dluhy pobočného spolku. | 11.8.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Březová 293, Heřmanova Huť 33024, Česká republika | 3.6.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Březová 167, Heřmanova Huť 33024, Česká republika | 1.1.2014 - 3.6.2023 |
předseda | Bc. Alena Ratajová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2023 |
Adresa | Březová 293, 33024 Heřmanova Huť |
místopředseda | Zdeňka Balounová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2023 |
Adresa | Revoluční 25, 33024 Heřmanova Huť |
hospodář | Věra Doubková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2023 |
Adresa | Revoluční 46, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda místní organizace | Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 3.6.2023 |
Adresa | Stodská 42, 33024 Heřmanova Huť |
Předseda místní organizace | Anna Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2019 do 3.6.2023 |
Adresa | Březová 167, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda místní organizace | Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 1.1.2019 |
Adresa | Stodská 42, 33024 Heřmanova Huť |
Předseda místní organizace | Anna Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2016 do 1.1.2019 |
Adresa | Březová 167, 33024 Heřmanova Huť |
člen výboru | Zdeňka Ortmanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 1.1.2019 |
Adresa | Vrbová 204, 33024 Heřmanova Huť |
člen výboru | Marie Cirnfusová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 1.1.2019 |
Adresa | Lipová 95, 33023 Heřmanova Huť |
člen výboru | Melanie Krismanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 1.1.2019 |
Adresa | Zahradní 139, 33023 Heřmanova Huť |
člen výboru | Václav Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 1.1.2019 |
Adresa | Lesní 251, 33024 Heřmanova Huť |
člen výboru | Jaroslava Kefurtová |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 1.1.2019 |
Adresa | Sídliště 219, 33024 Heřmanova Huť |
Předseda výboru | Anna Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 19.7.2016 |
Adresa | Březová 167, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda výboru | Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 19.7.2016 |
Adresa | Stodská 42, 33024 Heřmanova Huť |
Předseda výboru | Anna Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 19.7.2016 |
Adresa | Březová 167, 33024 Heřmanova Huť |
Místopředseda výboru | Pavel Mudra |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2015 do 19.7.2016 |
Adresa | Stodská 42, 33024 Heřmanova Huť |
IČO: | 71153667 |
---|---|
Firma: | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Heřmanova Huť |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Plzeň-sever |
Základní územní jednotka: | Heřmanova Huť |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 2. 2003 |
Sídlo: | Březová 167, Heřmanova Huť 33024 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |