Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov (72744383) je Pobočný spolek. Sídlí na adrese Perlová 1415, 51101 Turnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 47947 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 72744383 | |
Jméno: | Svaz postižených civilazičními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov | |
Právní forma: | Pobočný spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Perlová 1415, Turnov 51101, Česká republika | 18.10.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Studentská 1598, Turnov 51101, Česká republika | 1.1.2014 - 18.10.2022 |
Předseda | Zdeňka Chmelíková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2022 |
Adresa | Perlová 1415, 51101 Turnov |
Místopředseda | Božena Zajíčková |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2022 |
Adresa | Studentská 1598, 51101 Turnov |
hospodář | Alena Brožková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2017 |
Adresa | Granátová 1897, 51101 Turnov |
Předseda | Božena Zajíčková |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 1.10.2022 |
Adresa | Studentská 1598, 51101 Turnov |
místopředseda | Zdeňka Chmelíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2017 do 1.10.2022 |
Adresa | Perlová 1415, 51101 Turnov |
Místopředseda | Josef Příhonský |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 19.8.2017 |
Adresa | Lidická 1475, 51101 Turnov |
Místopředseda | Josef Příhonský |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 19.8.2017 |
Adresa | Lidická 1475, 51101 Turnov |
Hospodář | Miluška Zajícová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | Palackého 193, 51101 Turnov |
Hospodář | Miluška Zajícová |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | Palackého 193, 51101 Turnov |
IČO: | 72744383 |
---|---|
Firma: | Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,z.s., základní organizace Turnov |
Právní forma: | Pobočný spolek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Turnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 11. 2002 |
Sídlo: | Studentská 1598, Turnov 51101 |
---|
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin |