Svaz podnikatelů ve stavebnictví má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví (01541641) je Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů. Sídlí na adrese Revoluční 1082/8, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz podnikatelů ve stavebnictví má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz podnikatelů ve stavebnictví nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz podnikatelů ve stavebnictví na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 11068 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01541641 | |
Jméno: | Svaz podnikatelů ve stavebnictví | |
Právní forma: | Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů | 1.1.2014 1.1.2018 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Revoluční 1082/8, Praha 11000, Česká republika | 9.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Národní 138/10, Praha 11000, Česká republika | 1.1.2014 - 9.3.2020 |
viceprezident | Tomáš Slavíček |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Jeseniova 2861/46, 13000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Jiří Košulič |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Chochola 1320/5, 62400 Brno |
člen představenstva | Ing. Rudolf Borýsek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Zlatá 954/21, 36005 Karlovy Vary |
viceprezident | Ing. Roman Blažíček |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Hojerova 1582/9, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Antonín Daňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Suttnerové 842/10, 16000 Praha |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Kaňovský |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Nad Humny 98, 27351 Svárov |
viceprezident | Ing. Jaroslav Heran |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Na záhonech 847/18, 14100 Praha |
člen představenstva | Robert Špott |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Nad Smetankou 231/7, 19000 Praha |
člen představenstva | Mgr. Michal Kropáč |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Nová 656/1A, 50311 Hradec Králové |
viceprezident | Ing. Roman Kocúrek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Ondráčkova 190/51, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Petr Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Novodvorská 1084/98, 14200 Praha |
člen představenstva | Pavel Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Běžecká 2407/2, 16900 Praha |
viceprezident | Ing. Petr Nicek |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Potoční 1284, 25092 Šestajovice |
člen představenstva | Ing. Pavel Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Kališní 986/27, 72400 Ostrava |
prezident | Ing. Jiří Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Pod lomem 1639/19a, 14300 Praha |
viceprezident | Zdeněk Soudný |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Bledulková 222, 25084 Květnice |
člen představenstva | Ivan Bauer |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2024 |
Adresa | Jílovská 349/3, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Pavel Ševčík |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Kališní 986/27, 72400 Ostrava |
člen představenstva | Ing. Rudolf Borýsek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Zlatá 954/21, 36005 Karlovy Vary |
člen představenstva | Ing. Antonín Daňa |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Suttnerové 842/10, 16000 Praha |
víceprezident | Ing. Roman Kocúrek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Ondráčkova 190/51, 62800 Brno |
člen představenstva | ing. Jiří Košulič |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Lísky 951/3, 62400 Brno |
prezident | Ing. Jiří Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Pod lomem 1639/19a, 14300 Praha |
víceprezident | Ing. Pavel Havlíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Běžecká 2407/2, 16900 Praha |
člen představenstva | Martin Doksanský |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Pod Černým vrchem 5420, 43001 Chomutov |
víceprezident | Ing. Roman Blažíček |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Hojerova 1582/9, 32300 Plzeň |
víceprezident | Ing. Jaroslav Heran |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Na záhonech 847/18, 14100 Praha |
člen představenstva | Ing. Vlastimil Kaňovský |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Nad Humny 98, 27351 Svárov |
člen představenstva | Mgr. Michal Kropáč |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Nová 656/1A, 50311 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Petr Laušman |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Novodvorská 1084/98, 14200 Praha |
víceprezident | Ing. Petr Nicek |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Potoční 1284, 25092 Šestajovice |
víceprezident | Zdeněk Soudný |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Bledulková 222, 25084 Květnice |
člen představentva | JUDr. Robert Špott |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Nad Smetankou 231/7, 19000 Praha |
člen představenstva | Ing. Ivan Bauer Ph.D.,MBA |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 13.7.2024 |
Adresa | Jílovská 349/3, 14200 Praha |
člen představenstva | Ing. Jiří Urban |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 1.10.2021 |
Adresa | Vřesová 117, 46015 Liberec |
člen představenstva | Ing. Ondřej Novák |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | 90, 25168 Radějovice |
člen představenstva | Ing. Roman Blažíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | Hojerova 1582/9, 32300 Plzeň |
člen představenstva | Ing. Pavel Ševčík PhD. |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | Kališní 986/27, 72400 Ostrava |
člen představenstva | ing. Jiří Košulič |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | Lísky 951/3, 62400 Brno |
člen představenstva | Ing. Roman Kocúrek |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2020 do 1.10.2021 |
Adresa | Ondráčkova 190/51, 62800 Brno |
člen představenstva | Ing. Antonín Daňa |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2020 do 1.10.2021 |
Adresa | Suttnerové 842/10, 16000 Praha |
víceprezident | Ing. Pavel Pilát |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2020 do 1.10.2021 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2290/3, 18200 Praha |
člen představenstva | Ing. Rudolf Borýsek |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | Zlatá 954/21, 36005 Karlovy Vary |
člen představenstva | Ing. Ivan Bauer PhD.MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 1.10.2021 |
Adresa | Jílovská 349/3, 14200 Praha |
prezident | Ing. Jiří Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2020 do 1.10.2021 |
Adresa | Pod lomem 1639/19a, 14300 Praha |
víceprezident | Ing. Michal Jurka |
---|---|
Ve funkci | od 16.5.2018 do 1.10.2021 |
Adresa | Kafková 591, 25242 Jesenice |
víceprezident | Ing. Martin Borovka |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 4.6.2021 |
Adresa | Tychonova 268/6, 16000 Praha |
prezident | Ing. Jiří Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 19.8.2020 |
Adresa | Vzdušná 774/9, 14200 Praha |
víceprezident | Ing. Pavel Pilát |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 12.3.2020 |
Adresa | Nad Okrouhlíkem 2290/3, 18200 Praha |
člen představenstva | Ing. Václav Matyáš |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2019 do 9.3.2020 |
Adresa | V Údolí 108, 25162 Mukařov |
víceprezident | Ing. Miloslav Mašek CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 9.3.2020 |
Adresa | Školní 79, 33002 Dýšina |
člen představenstva | Ing. Martin Borovička |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 16.4.2019 |
Adresa | 50, 46822 Železný Brod |
prezident | Ing. Václav Matyáš |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2017 do 16.4.2019 |
Adresa | V Údolí 108, 25162 Mukařov |
člen představenstva | Ing. Petr Brzezina MBA |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 16.4.2019 |
Adresa | Starodubečská 131/25, 10700 Praha |
víceprezident | Ing. Michal Jurka |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 16.5.2018 |
Adresa | Karlov 2386/5, 79601 Prostějov |
prezident | Václav Matyáš |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.2017 do 18.10.2017 |
Adresa | V Údolí 108, 25162 Mukařov |
IČO: | 01541641 |
---|---|
Firma: | Svaz podnikatelů ve stavebnictví |
Právní forma: | Organizace zaměstnavatelů |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 7. 2000 |
Sídlo: | Revoluční 1082/8, Praha 11000 |
---|
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací |