Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. (49279203) je Spolek. Sídlí na adrese Nerudova 267, 38501 Vimperk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5488 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49279203 | |
Jméno: | Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 267, Vimperk 38501, Česká republika | 25.11.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Machatého 689/3, Praha 15200, Česká republika | 1.1.2014 - 25.11.2014 |
místopředseda výboru | Pavel Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | 451, 38473 Stachy |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Houbova 1304, 58301 Chotěboř |
člen výboru | Jitka Křičková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Ke Sportovištím 528, 28002 Kolín |
člen výboru | Petr Ciba |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Jívavská 1250/8b, 78501 Šternberk |
člen výboru | Luděk Tlach |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Družstevní 2123/4, 79401 Krnov |
předseda výboru | Tomáš Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | 612, 79061 Lipová-lázně |
člen výboru | Josef Žajdlík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2024 |
Adresa | 77, 37501 Hosty |
člen výboru | Josef Žajdlík |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 do 5.1.2024 |
Adresa | Hlavní 63, 68725 Hluk |
člen výboru | Petr Ciba |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | Jívavská 1250/8b, 78501 Šternberk |
člen výboru | Luděk Tlach |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | Družstevní 2123/4, 79401 Krnov |
člen výboru | Milan Kubek |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | Dlouhá 423, 38001 Dačice |
člen výboru | Jitka Křičková |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | Ke Sportovištím 528, 28002 Kolín |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | Houbova 1304, 58301 Chotěboř |
místopředseda výboru | Pavel Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | 451, 38473 Stachy |
předseda výboru | Tomáš Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2021 do 19.4.2023 |
Adresa | 612, 79061 Lipová-lázně |
člen výboru | Luděk Tlach |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Družstevní 2123/4, 79401 Krnov |
člen výboru | Petr Ciba |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Jívavská 1250/8b, 78501 Šternberk |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Houbova 1304, 58301 Chotěboř |
člen výboru | Jitka Křičková |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Ke Sportovištím 528, 28002 Kolín |
člen výboru | Milan Kubek |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Dlouhá 423, 38001 Dačice |
místopředseda výboru | Pavel Vališ |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | 451, 38473 Stachy |
předseda výboru | Tomáš Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | 612, 79061 Lipová-lázně |
místopředseda výboru | Jitka Křičková |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | Ke Sportovištím 528, 28002 Kolín |
člen výboru | Petr Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | 388, 38473 Stachy |
člen výboru | Luděk Tlach |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | Družstevní 2123/4, 79401 Krnov |
člen výboru | Tomáš Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | 612, 79061 Lipová-lázně |
předseda výboru | Petr Ciba |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | Jívavská 1250/8b, 78501 Šternberk |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | Houbova 1304, 58301 Chotěboř |
člen výboru | Rudolf Prosecký |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2017 do 5.12.2018 |
Adresa | Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
člen výboru | Ondřej Šedivý |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | třída T. G. Masaryka 1618, 41301 Roudnice nad Labem |
člen výboru | Rudolf Prosecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | Václava Špály 3986/4, 79604 Prostějov |
člen výboru | Tomáš Uhlíř |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | 612, 79061 Lipová-lázně |
místopředseda výboru | Jitka Křičková |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | Ke Sportovištím 528, 28002 Kolín |
předseda výboru | Petr Ciba |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | Jívavská 1250/8b, 78501 Šternberk |
člen výboru | Luděk Tlach |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | Družstevní 2123/4, 79401 Krnov |
člen výboru | Petr Staněk |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | 388, 38473 Stachy |
člen výboru | Walter Hofbauer |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 9.1.2017 |
Adresa | Nerudova 1124/2, 58901 Třešť |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2015 do 9.1.2017 |
Adresa | Houbova 1304, 58301 Chotěboř |
člen výboru | Milan Moc |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2014 do 20.11.2015 |
Adresa | Železnohorská 814, 58301 Chotěboř |
IČO: | 49279203 |
---|---|
Firma: | Svaz dechových orchestrů České republiky, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prachatice |
Základní územní jednotka: | Vimperk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 5. 5. 1993 |
Sídlo: | Nerudova 267, Vimperk 38501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |