Svatováclavská nadace v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Svatováclavská nadace v likvidaci (61389501) je Nadace. Sídlí na adrese Slezská 2315/62, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 1998 Svatováclavská nadace v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Svatováclavská nadace v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Svatováclavská nadace v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 5. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | N 10 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61389501 | |
Jméno: | Svatováclavská nadace v likvidaci | |
Právní forma: | Nadace | 29.5.1998 |
Zapsána dne: | 29.5.1998 | |
založení dne 28. 9. 1994 | 29.5.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Slezská 2315/62, Praha 12000, Česká republika | 7.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Slezská 62, Praha 2 12000, Česká republika | 15.11.2001 - 7.12.2016 |
Adresa: | Škrétova 6, Praha 2 12059, Česká republika | 29.5.1998 - 15.11.2001 |
člen správní rady | Miroslav Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 |
Adresa | Palackého 528, Votice |
člen správní rady | Antonín Budil |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2003 |
Adresa | Husova 420, Votice |
předseda správní rady | JUDr. Tomáš Kordač |
---|---|
Ve funkci | od 21.8.2013 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
člen správní rady | Miroslav Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | Palackého 528, 25901 Votice |
člen správní rady | Antonín Budil |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2016 |
Adresa | Husova 420, 25901 Votice |
člen správní rady | Miroslav Javorský |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 7.12.2016 |
Adresa | Palackého 528, Votice |
člen správní rady | Antonín Budil |
---|---|
Ve funkci | od 10.9.2003 do 7.12.2016 |
Adresa | Husova 420, Votice |
předseda správní rady | JUDr. Tomáš Kordač |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2005 do 21.8.2013 |
Adresa | Voskovcova 984/8, 15200 Praha 5 |
předseda správní rady | MUDr. Hana Šrámková |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2002 do 13.7.2005 |
Adresa | Slezská 62, 12000 Praha 2 |
člen správní rady | MUDr. Zdeněk Kopečný |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1998 do 10.9.2003 |
Adresa | 5. května 730, Chrast u Chrudimi |
člen správní rady | MUDr. Hana Šrámková |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1998 do 10.5.2002 |
Adresa | Slezská 62, 12000 Praha 2 |
předseda správní rady | Zlata Přibylová |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.1998 do 10.5.2002 |
Adresa | Dělostřelecká 651/7, 16000 Praha 6 |
IČO: | 61389501 |
---|---|
Firma: | Svatováclavská nadace v likvidaci |
Právní forma: | Nadace |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 12. 1994 |
Sídlo: | Slezská 2315/62, Praha 12000 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |