SVAŘOSTAV, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SVAŘOSTAV, spol. s r.o. (25708759) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Družstevní ochoz 1717/5a, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1998 a je stále aktivní. SVAŘOSTAV, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SVAŘOSTAV, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SVAŘOSTAV, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63129 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25708759 | |
Jméno: | SVAŘOSTAV, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.11.1998 |
Zapsána dne: | 10.11.1998 |
Základní kapitál | 860 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.7.2000 | |
Základní kapitál | 520 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.1998 - 18.7.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Družstevní ochoz 1717/5a, Praha 14000, Česká republika | 29.5.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Vlastislavova 562, Praha 4 14000, Česká republika | 30.11.2011 - 29.5.2013 |
Adresa: | Fabiánova 1134/2b, Praha 5 15500, Česká republika | 18.7.2000 - 30.11.2011 |
Adresa: | Olbramovická 709/14, Praha 4 - Kamýk 14200, Česká republika | 10.11.1998 - 18.7.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.11.2011 |
Úklidové práce | 10.11.1998 - 30.11.2011 |
Výkopové práce | 10.11.1998 - 30.11.2011 |
Jednoduché stavební práce bez nároku na odbornost | 10.11.1998 - 30.11.2011 |
Svařečské práce | 10.11.1998 - 30.11.2011 |
jednatel | Mykhaylo Lysyk |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.2020 |
Adresa | Poděbradská 433/65, 19800 Praha |
jednatel | Fedir Adler |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2011 do 2.3.2020 |
Adresa | Plíže 1031/15, 61400 Brno |
jednatel | Mariya Kokhan |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2009 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lviv, Chvylevoho 44/9 |
jednatel | Dmytro Bilyak |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lvivská obl., m. Sambir, Kopernika 36a/7 |
jednatel | Andriy Lysyk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lviv, Chvylevoho 38/42 |
jednatel | Lyubov Durnyak |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lvivska obl., okr. Sambir, Maxymovyči |
jednatel | Olha Monts |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lvivska obl., okr. Sambir,Biskovyči |
jednatel | Hryhoriy Samodurov |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lviv, Horbačevského 22/54 |
jednatel | Oleh Kachmar |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 30.11.2011 |
Adresa | , Lvivska obl., m. Sambir, Šuhevyča 78a/21 |
jednatel | Mariya Lysyk |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2006 do 12.3.2009 |
Adresa | , Lviv, Chvylevoho 44/9 |
Jednatel | Ihor Kulyan |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2000 do 20.10.2006 |
Adresa | Fabiánova 1134/2b, Praha 5 |
Jednatel | Michail Lisik |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1998 do 18.7.2000 |
Adresa | Fabiánova 1134/2b, Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 25708759 |
---|---|
Jméno: | SVAŘOSTAV, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 11. 1998 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Družstevní ochoz 1717/5, Praha 14000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Lysyk |
---|
IČO: | 25708759 |
---|---|
Firma: | SVAŘOSTAV, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 1998 |
Sídlo: | Družstevní ochoz 1717/5, Praha 14000 |
---|
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek |
Demolice a příprava staveniště |
Úklidové činnosti |