Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25375296) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1997 Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 6. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16192 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25375296 | |
Jméno: | Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.6.1997 |
Zapsána dne: | 6.6.1997 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 41 Cm 55/2009 - 20 ze dne 26.5.2009, které nabylo právní moci dne 8.7.2009 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 14.10.2009 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.6.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karasova 14, Ostrava - Mariánské Hory , Česká republika | 6.6.1997 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.2.2009 - 4.4.2018 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné | 6.6.1997 - 19.2.2009 |
jednatel | Jan Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2016 |
Adresa | Bechyňská 639, 19900 Praha |
jednatel | Jan Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1997 do 4.5.2016 |
Adresa | Požárníků 13, Cheb |
jednatel | Jan Švarc |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1997 do 4.5.2016 |
Adresa | Požárníků 13, Cheb |
jednatel | Ing. Jaromír Rusina |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1997 do 24.8.2005 |
Adresa | Zátiší 1783, Frýdek - Místek |
jednatel | Miroslav Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.1997 do 24.8.2005 |
Adresa | Mazourova 5, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25375296 |
---|---|
Jméno: | Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 6. 1997 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Švarc |
---|
IČO: | 25375296 |
---|---|
Firma: | Švarc a P. Ostrava, spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 6. 1997 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |