ŠVÁRA-STAVBY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
ŠVÁRA-STAVBY a.s. (29017157) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2010 a je stále aktivní. ŠVÁRA-STAVBY a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o ŠVÁRA-STAVBY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro ŠVÁRA-STAVBY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 1. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 19602 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29017157 | |
Jméno: | ŠVÁRA-STAVBY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.1.2010 |
Zapsána dne: | 14.1.2010 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 30.1.2014 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2010 - 30.1.2014 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 30.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešova 643/6, Praha 9 19800, Česká republika | 13.3.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Hornopočernická 245/23, Praha 9 19700, Česká republika | 14.1.2010 - 13.3.2012 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 30.5.2017 |
zednictví | 14.1.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.1.2010 |
člen představenstva | Martin Eybl |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2017 |
Adresa | Podsedky 444, 34021 Janovice nad Úhlavou |
předseda představenstva | Ing. Josef Švára |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.2021 |
Adresa | 35, 33901 Mochtín |
Člen představenstva | Michal Kopačka |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2017 |
Adresa | 207, 34142 Velhartice |
předseda představenstva | Ing. Josef Švára |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 24.3.2021 |
Adresa | Korálkova 571, 33901 Klatovy |
člen představenstva | Martin Eybl |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 25.8.2017 |
Adresa | Wolkerova 411, 33901 Klatovy |
člen představenstva | Martin Eybl |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 25.8.2017 |
Adresa | Wolkerova 411, 33901 Klatovy |
člen představenstva | Jaroslav Široký |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2014 do 17.8.2016 |
Adresa | nám. Míru 62, 33901 Klatovy |
jednatel | Ing. Josef Švára |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2010 do 30.1.2014 |
Adresa | Korálkova 571/II, 33901 Klatovy |
IČO (identifikační číslo): | 29017157 |
---|---|
Jméno: | ŠVÁRA-STAVBY a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 2010 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 4 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2018 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 12. 2013 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Švára |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Michal Kopačka |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Eybl |
IČO: | 29017157 |
---|---|
Firma: | ŠVÁRA-STAVBY a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 1. 2010 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Sklenářské, malířské a natěračské práce |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Technické zkoušky a analýzy |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |