SUPRKARA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUPRKARA s.r.o. (29226988) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Olomoucká 797/80, 61800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2010 a je stále aktivní. SUPRKARA s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SUPRKARA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUPRKARA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 67011 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29226988 | |
Jméno: | SUPRKARA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.7.2010 |
Zapsána dne: | 8.7.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Olomoucká 797/80, Brno 61800, Česká republika | 8.7.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.7.2010 |
jednatel | Michael Sprinzel |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2014 |
Adresa | Jízdárna 812, 69102 Velké Bílovice |
jednatel | Eduard Kopr |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2015 do 19.12.2022 |
Adresa | Jana Černého 618, 69155 Moravská Nová Ves |
jednatel | Eduard Kopr |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2014 do 20.12.2015 |
Adresa | Fibichova 2814/17, 69002 Břeclav |
jednatel | Michael Sprinzel |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2010 do 13.11.2014 |
Adresa | Jízdárna 812, 69102 Velké Bílovice |
jednatel | Eduard Kopr |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2011 do 13.11.2014 |
Adresa | Fibichova 2814/17, 69002 Břeclav |
IČO (identifikační číslo): | 29226988 |
---|---|
Jméno: | SUPRKARA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 7. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 8. 7. 2010 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 2. 2012 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Člen statutárního orgánu: | Michael Sprinzel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Eduard Kopr |
IČO: | 29226988 |
---|---|
Firma: | SUPRKARA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Černovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 7. 2010 |
Sídlo: | Olomoucká 797/80, Brno 61800 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |