SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ (25068288) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bořivojova 878/35, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 1996 SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 46878 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25068288 | |
Jméno: | SUPRA SHOE,s.r.o. " v likvidaci " | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.1996 |
Zapsána dne: | 29.7.1996 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.12.2008, č.j. 79 Cm 319/2008-2, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 21.10.2009 ve výroku I, v ostatních výrocích dne 6.11.2009. | 25.11.2009 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bořivojova 878/35, Praha 13000, Česká republika | 29.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Bořivojova 35/878, Praha 3 13000, Česká republika | 25.9.2007 - 29.11.2015 |
Adresa: | V ladech 47, Praha 4 14900, Česká republika | 29.7.1996 - 25.9.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 29.7.1996 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 29.7.1996 |
jednatel | Marko Janoševič |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2015 |
Adresa | Přímětická 1197/32, 14000 Praha |
jednatel | Marko Janoševič |
---|---|
Ve funkci | od 14.12.2007 do 29.11.2015 |
Adresa | Přímětická 1197/32, 14000 Praha 4 |
jednatel | Jiří Skala |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1996 do 25.9.2007 |
Adresa | 35, 50356 Hlušice |
jednatel | Přemysl Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.1997 do 25.9.2007 |
Adresa | V ladech 47, 14900 Praha 4 |
jednatel | Přemysl Jirásek |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1996 do 10.6.1997 |
Adresa | Benešova 370, 54103 Trutnov |
IČO: | 25068288 |
---|---|
Firma: | SUPRA SHOE,s.r.o. "^ v likvidaci "^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 1996 |
Sídlo: | Bořivojova 878/35, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |