SUPPLY IB, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUPPLY IB, spol. s r.o. (25545078) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Mlýnská I. 52/8c, 69151 Lanžhot. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 11. 1998 a je stále aktivní. SUPPLY IB, spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o SUPPLY IB, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUPPLY IB, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31977 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25545078 | |
Jméno: | SUPPLY IB, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.11.1998 |
Zapsána dne: | 20.11.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.11.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mlýnská I. 52/8c, Lanžhot 69151, Česká republika | 30.3.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Na Šlajsi 153/35, Lanžhot 69151, Česká republika | 24.4.2003 - 30.3.2021 |
Adresa: | Komenského 510/8, Lanžhot 69151, Česká republika | 20.11.1998 - 24.4.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 30.3.2021 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 24.4.2003 - 30.3.2021 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 24.4.2003 - 30.3.2021 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.11.1998 - 30.3.2021 |
jednatel | Iva Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.2021 |
Adresa | Smetanova 582/1, 69151 Lanžhot |
jednatel | Božena Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2015 |
Adresa | Na peci 1025/33, 69151 Lanžhot |
jednatel | Iva Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2003 do 2.10.2021 |
Adresa | Smetanova 582/1, 69151 Lanžhot |
jednatel | Božena Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2003 do 25.10.2015 |
Adresa | Na peci 1025/33, 69151 Lanžhot |
jednatel | Božena Benešová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1998 do 24.4.2003 |
Adresa | Na peci 33, Lanžhot |
jednatel | Iva Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.1998 do 24.4.2003 |
Adresa | Smetanova 1, Lanžhot |
IČO (identifikační číslo): | 25545078 |
---|---|
Jméno: | SUPPLY IB, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 20. 11. 1998 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Mlýnská I. 52/8, Lanžhot 69151 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 11. 1998 |
Zánik oprávnění | 20. 10. 2000 |
IČO: | 25545078 |
---|---|
Firma: | SUPPLY IB, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Lanžhot |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 20. 11. 1998 |
Sídlo: | Mlýnská I. 52/8c, Lanžhot 69151 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |