SUIS s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUIS s.r.o. (47917695) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 711, 69613 Šardice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 1993 a je stále aktivní. SUIS s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SUIS s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUIS s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 6. 4. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10499 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47917695 | |
Jméno: | SUIS s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.4.1993 |
Zapsána dne: | 6.4.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.4.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 711, Šardice 69613, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Kollárova 225, Kyjov , Česká republika | 16.7.1999 - 20.11.2001 |
Adresa: | areál Zemědělského družstva , Čejkovice , Česká republika | 24.5.1995 - 16.7.1999 |
Adresa: | , Šardice, okr. Hodonín 69613, Česká republika | 6.4.1993 - 24.5.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba | 6.4.1993 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.4.1993 |
jednatel | Mgr. Marie Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 |
Adresa | 711, 69613 Šardice |
jednatel | Mgr. Marie Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2001 do 27.10.2015 |
Adresa | Jungmannova 1172, Kyjov |
jednatel | Mgr. Marie Žáková |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1999 do 20.11.2001 |
Adresa | Kollárova 225/8, Kyjov |
jednatel | Ing. Josef Krist |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1999 do 20.11.2001 |
Adresa | 203, Vlkoš |
jednatel | Rostislav Blata |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.1996 do 16.7.1999 |
Adresa | Brandlova 129, 69604 Hodonín |
jednatel | RSDr. Miroslav Vašíček |
---|---|
Ve funkci | od 24.5.1995 do 18.11.1996 |
Adresa | J.Palacha 24, Břeclav |
jednatel | MVDr. Radek Polcr |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1993 do 24.5.1995 |
Adresa | 367, Svatobořice-Mistřín |
jednatel | Ing. František Bezucha |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.1993 do 24.5.1995 |
Adresa | 711, Šardice |
IČO (identifikační číslo): | 47917695 |
---|---|
Jméno: | SUIS s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 4. 1993 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 711, Šardice 69613 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 4. 1993 |
Zánik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Marie Žáková |
---|
IČO: | 47917695 |
---|---|
Firma: | SUIS s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Šardice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 1993 |
Sídlo: | 711, Šardice 69613 |
---|
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |