SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. (26044684) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bechyňská 1014/7, 39001 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 3. 2002 a je stále aktivní. SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10952 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26044684 | |
Jméno: | Sünkel & Hoffmann s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.3.2002 |
Zapsána dne: | 12.3.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.3.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bechyňská 1014/7, Tábor 39001, Česká republika | 29.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Bechyňská 1014, Tábor 39001, Česká republika | 26.8.2003 - 29.9.2016 |
Adresa: | Luční 654/III, Soběslav 39201, Česká republika | 12.3.2002 - 26.8.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Velkoobchod a maloobchod | 21.11.2022 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 21.11.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jinými soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidi če | 21.11.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.11.2010 - 21.11.2022 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 24.4.2007 - 24.11.2010 |
zprostředkování obchodu | 15.11.2002 - 24.11.2010 |
velkoobchod | 12.3.2002 - 24.11.2010 |
jednatel | Gert Sünkel |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 |
Adresa | Weischau 16 , 96242 Sonnefeld |
jednatel | Gabriela Reiter |
---|---|
Ve funkci | od 29.9.2016 |
Adresa | Bechyňská 1014/7, 39001 Tábor |
jednatel | Gert Sünkel |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2008 do 29.9.2016 |
Adresa | , 96242 Sonnefeld, Weischau 16 |
jednatel | Gabriela Reiter |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2010 do 29.9.2016 |
Adresa | Bechyňská 1014, 39001 Tábor |
jednatel | Gert Sünkel |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2008 do 29.9.2016 |
Adresa | , 96242 Sonnefeld, Weischau 16 |
jednatel | Gabriela Volkotrubová |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2005 do 24.11.2010 |
Adresa | Bechyňská 1014, 39001 Tábor |
jednatel | Gabriela Volkotrubová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2002 do 14.7.2005 |
Adresa | Luční 654/III, 39201 Soběslav |
IČO (identifikační číslo): | 26044684 |
---|---|
Jméno: | SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 12. 3. 2002 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Bechyňská 1014/7, Tábor 39001 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 10. 2019 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 9. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Gert Sünkel |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Gabriela Reiter |
IČO: | 26044684 |
---|---|
Firma: | SUENKEL c.u.e. Tábor s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 12. 3. 2002 |
Sídlo: | Bechyňská 1014/7, Tábor 39001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |