SUDAR company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUDAR company s.r.o. (27994155) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sadová 956/28, 36001 Karlovy Vary. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 10. 2007 a je stále aktivní. SUDAR company s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o SUDAR company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUDAR company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 15. 10. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20546 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27994155 | |
Jméno: | SUDAR company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.10.2007 |
Zapsána dne: | 15.10.2007 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 26.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 26.7.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.10.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sadová 956/28, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 28.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Krále Jiřího 991/1, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 18.9.2009 - 28.11.2019 |
Adresa: | Sadová 959/36, Karlovy Vary 36001, Česká republika | 15.10.2007 - 18.9.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 24.2.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.2.2011 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 15.10.2007 |
jednatel | Salavatbek Baichabaev |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 |
Adresa | Celní 888/11, 36005 Karlovy Vary |
jednatel | Iuliia Efanova |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 |
Adresa | Celní 888/11, 36005 Karlovy Vary |
jednatel | Salavatbek Baichabaev |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 26.7.2014 |
Adresa | ul. Ševčenko 12/24, Biškek |
jednatel | Yulia Efanova |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2009 do 26.7.2014 |
Adresa | ul. Ševčenko 12/24, Biškek |
jednatel | Zemfira Poláčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2007 do 18.9.2009 |
Adresa | Šmeralova 52, 36005 Karlovy Vary |
IČO (identifikační číslo): | 27994155 |
---|---|
Jméno: | SUDAR company s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 10. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Sadová 956/28, Karlovy Vary 36001 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 2010 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 14. 7. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Salavatbek Baichabaev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Iuliia Efanova |
IČO: | 27994155 |
---|---|
Firma: | SUDAR company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Karlovy Vary |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 10. 2007 |
Sídlo: | Sadová 956/28, Karlovy Vary 36001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ubytování |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Reklamní činnosti |
Fotografické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Univerzální administrativní činnosti |
Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |