Suché Lazce občanům, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Suché Lazce občanům, z.s. (22610618) je Spolek. Sídlí na adrese Přerovecká 55/58, 74795 Opava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Suché Lazce občanům, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Suché Lazce občanům, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Suché Lazce občanům, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10367 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22610618 | |
Jméno: | Suché Lazce občanům, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přerovecká 55/58, Opava 74795, Česká republika | 27.5.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Přerovecká 268/56A, Opava 74795, Česká republika | 1.1.2014 - 27.5.2017 |
Člen výkonného výboru | David Závěšický |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 |
Adresa | Střední 180/11, 74795 Opava |
Místopředseda výkonného výboru | Jan Sonek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 |
Adresa | Přerovecká 268/56A, 74795 Opava |
Předseda výkonného výboru | Václav Skuplík |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 |
Adresa | Přerovecká 55/58, 74795 Opava |
Místopředseda výkonné výboru | David Sonek |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2017 |
Adresa | Přerovecká 268/56A, 74795 Opava |
Místopředseda výkonného výboru | Jan Sonek |
---|---|
Ve funkci | od 27.5.2017 do 20.11.2017 |
Adresa | Přerovecká 268/56A, 74795 Opava |
IČO: | 22610618 |
---|---|
Firma: | Suché Lazce občanům, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Opava |
Základní územní jednotka: | Suché Lazce |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 1. 6. 2012 |
Sídlo: | Přerovecká 55/58, Opava 74795 |
---|
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |