SUBLI CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUBLI CZ s.r.o. (26142805) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 219, 29475 Sojovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 1999 a je stále aktivní. SUBLI CZ s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o SUBLI CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUBLI CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 12. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 74010 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26142805 | |
Jméno: | POHODA XL s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.12.1999 |
Zapsána dne: | 27.12.1999 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 219, Sojovice 29475, Česká republika | 25.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Rybalkova 1451, Louny 44001, Česká republika | 31.7.2003 - 25.4.2022 |
Adresa: | 76, Brník 28163, Česká republika | 19.10.2001 - 31.7.2003 |
Adresa: | , KERAMOST,a.s.závod Brník se sídlem v Brníku,Kostelec nad Černými lesy PSČ 281 63 , Česká republika | 27.12.1999 - 19.10.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Velkoobchod a maloobchod | 25.4.2022 |
velkoobchod | 19.10.2001 - 25.4.2022 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 27.12.1999 - 19.10.2001 |
poradenská činnost v oblasti těžby, zpracování a prodeje keramických a žáruvzdorných surovin a hmot | 27.12.1999 - 25.4.2022 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti těžby, zpracování a prodeje a keramických a žáruvzdorných surovin a hmot | 27.12.1999 - 25.4.2022 |
Jednatel | Ing. Bohumil Vojtek |
---|---|
Ve funkci | od 25.4.2022 |
Adresa | Zahradní 147, 25075 Nový Vestec |
jednatel | Jiří Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2021 do 25.4.2022 |
Adresa | Rybalkova 1451, 44001 Louny |
jednatel | Jiří Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2021 do 26.9.2021 |
Adresa | Na Výsluní 531/9, 41701 Dubí |
jednatel | Jiří Hrabánek |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2003 do 24.8.2021 |
Adresa | Rybalkova 1451, 44001 Louny |
jednatel | Zdeněk Krejcar |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2003 do 31.7.2003 |
Adresa | U Slovanky 10, Praha 8 |
jednatel | Zdeněk Krejcar |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.1999 do 10.6.2003 |
Adresa | U Slovanky 10, Praha 8 |
IČO (identifikační číslo): | 26142805 |
---|---|
Jméno: | SUBLI CZ s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 12. 1999 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 219, Sojovice 29475 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 12. 2023 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 12. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Bohumil Vojtek |
---|
IČO: | 26142805 |
---|---|
Firma: | SUBLI CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Sojovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 12. 1999 |
Sídlo: | 219, Sojovice 29475 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Poradenství v oblasti řízení |