SUBARU ČR, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUBARU ČR, s.r.o. (63667762) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pekařská 638/5, 15500 Praha 5. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 1995 a je stále aktivní. SUBARU ČR, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o SUBARU ČR, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUBARU ČR, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 5. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 37517 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63667762 | |
Jméno: | SUBARU ČR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.5.1995 |
Zapsána dne: | 18.5.1995 | |
Na společnost SUBARU ČR, s.r.o., se sídlem Pekařská 638/5, Jinonice, 155 00 Praha 5, IČO: 636 67 762, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti Ssangyong ČR, s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 638, PSČ 155 00, IČO: 273 75 820. | 30.12.2020 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 8.7.2014 - 9.2.2017 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 8.7.2014 |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.3.2003 | |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.9.1996 - 19.3.2003 | |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.5.1995 - 13.9.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pekařská 638/5, Praha 15500, Česká republika | 9.2.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Pekařská 638/5, Praha 15500, Česká republika | 2.10.2002 - 9.2.2017 |
Adresa: | Pekařská 638/5, Praha 15500, Česká republika | 7.10.1996 - 2.10.2002 |
Adresa: | Plzeňská 2052/172, Praha 15000, Česká republika | 18.5.1995 - 7.10.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.7.2014 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 22.5.2004 - 8.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 18.5.1995 - 8.7.2014 |
jednatel | Jiří Picek |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2024 |
Adresa | U Studánky 1454, 28201 Český Brod |
jednatel | Zdeněk Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2018 |
Adresa | U Větrolamu 144, 25218 Ptice |
jednatel | Olivier Jean Gabriel Parry |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2024 do 9.7.2024 |
Adresa | Rue de Miromesnil 51 , Paříž |
jednatel | Olivier Jean Gabriel Parry |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2021 do 24.1.2024 |
Adresa | Na Hřebenkách 2363/29, 15000 Praha |
jednatel | Jiří Picek |
---|---|
Ve funkci | od 9.2.2017 do 2.2.2021 |
Adresa | U Studánky 1454, 28201 Český Brod |
Jednatel | Ing. Miroslav Kosňovský |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2016 do 30.6.2018 |
Adresa | Za zámečkem 745/17, 15800 Praha |
jednatel | Jens Becker |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2012 do 9.2.2017 |
Adresa | Fachstrasse 78, Oberrieden |
Jednatel | Petr Neuman |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2012 do 9.2.2017 |
Adresa | 187, 25722 Čtyřkoly |
Jednatel | Ing. Miroslav Kosňovský |
---|---|
Ve funkci | od 5.12.2007 do 18.11.2016 |
Adresa | Za zámečkem 745/17, 15800 Praha |
Jednatel | Ing. Petr Neuman |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 28.12.2012 |
Adresa | Záveská 1364/1a, 10200 Praha 10 |
jednatel | Sandra Herren Szarvas |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2006 do 16.7.2012 |
Adresa | , 5620 Bremgarten,Luzernerstrasse 12 |
Jednatel | Ing. Miroslav Kosňovský |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2006 do 5.12.2007 |
Adresa | Čs. Legií 1872, 26901 Rakovník |
jednatel | Sandra Herren |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2005 do 6.1.2006 |
Adresa | , 5620 Bremgarten,Luzernerstrasse 12 |
Jednatel | Ing. Miroslav Kosňovský |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 6.1.2006 |
Adresa | Průhon 2204, 26901 Rakovník |
jednatel | Daniel Roth |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2002 do 18.10.2005 |
Adresa | Záveská 1364/1a, 10200 Praha 10 |
Jednatel | Ing. Petr Neuman |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1999 do 19.8.2003 |
Adresa | Záveská 1364/1a, 10200 Praha 10 |
Jednatel | Jürg Fässler |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1995 do 6.3.2002 |
Adresa | Jánského , Praha 5 |
Jednatel | Ing. Petr Neuman |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.1995 do 16.12.1999 |
Adresa | Jánského , Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 63667762 |
---|---|
Jméno: | SUBARU ČR, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 5. 1995 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pekařská 638/5, Praha 15500 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 5. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Picek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zdeněk Zikmund |
IČO: | 63667762 |
---|---|
Firma: | SUBARU ČR, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 5. 1995 |
Sídlo: | Pekařská 638/5, Praha 15500 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |