SUAS Real Estate s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
SUAS Real Estate s.r.o. (09782966) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Staré náměstí 69, 35601 Sokolov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 2020 SUAS Real Estate s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o SUAS Real Estate s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro SUAS Real Estate s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 12. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 40158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09782966 | |
Jméno: | SUAS Real Estate s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.12.2020 |
Zapsána dne: | 29.12.2020 | |
Rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti SUAS Real Estate s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 82 966, ze dne 13. 6. 2023 byl schválen projekt rozdělení odštěpením sloučením, který byl vyhotoven dne 26. 4. 2023 společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., jako rozdělovanou společností, a společností SUAS GROUP a.s., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 107 01 702, jako nástupnickou společností č. 1, a společností SUAS Clean Energy s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 82 818, jako nástupnickou společností č. 2, a společností SUAS Ecology s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 09 7 82 893, jako nástupnickou společností č. 3, a společností SUAS Real Estate s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 82 966, jako nástupnickou společností č. 4, a společností SUAS Construction s.r.o., se sídlem Staré n áměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 83 008, jako nástupnickou společností č. 5, a společností SUAS Machinery s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 83 016, jako nástupnickou společností č. 6, a společn ostí SUAS Service s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 097 83 113, jako nástupnickou společností č. 7, a společností SUAS Sport & Relax s.r.o., se sídlem Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov, identifikační číslo: 118 28 358 , jako nástupnickou společností č. 8. Na společnost SUAS Real Estate s.r.o., jako nástupnickou společnost č. 4, přechází část jmění rozdělované společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. vymezená v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26. 4. 2023. | 1.7.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Staré náměstí 69, Sokolov 35601, Česká republika | 29.12.2020 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 29.12.2020 |
jednatel | Ing. Zbyšek Klapka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2023 |
Adresa | Václava Kučery 2291/8, 35002 Cheb |
jednatel | Pavel Vesecký DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2023 |
Adresa | M. J. Husa 448/2, 43401 Most |
jednatel | Ing. Jiří Pöpperl Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2020 do 25.7.2023 |
Adresa | Vítkovská 2101, 35601 Sokolov |
jednatel | Ing. Josef Bucifal |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2020 do 25.7.2023 |
Adresa | T. G. Masaryka 107/49, 35733 Loket |
jednatel | Ing. Zbyšek Klapka MBA |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2020 do 23.4.2021 |
Adresa | Václava Kučery 2291/8, 35002 Cheb |
IČO: | 09782966 |
---|---|
Firma: | SUAS Real Estate s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Sokolov |
Základní územní jednotka: | Sokolov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 12. 2020 |
Sídlo: | Staré náměstí 69, Sokolov 35601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |