STYLE - Z s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STYLE - Z s.r.o. v likvidaci (29013399) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podnikatelská 545, 19011 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 12. 2009 STYLE - Z s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STYLE - Z s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STYLE - Z s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 12. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 159933 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29013399 | |
Jméno: | STYLE - Z s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.12.2009 |
Zapsána dne: | 22.12.2009 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 83 Cm 1413/2023-5 ze dne 1. 11. 2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 22. 11. 2023. | 24.1.2024 |
Základní kapitál | 280 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podnikatelská 545, Praha 19011, Česká republika | 24.3.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Podnikatelská 545, Praha 19011, Česká republika | 22.12.2009 - 24.3.2023 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 22.12.2009 |
jednatel | Ruslan Zakorchemnyy |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | Michelská 1070/14, 14000 Praha |
jednatel | Vasyl Havrylyuk |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | Uhelná 421/3, 25101 Říčany |
jednatel | Grigore David |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Rečula |
jednatel | Vasile Bicos |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Guru Galbenei, Miron Costin |
jednatel | Arcadie Bulat |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Soroka, Aleksadru čel Bun 61 |
jednatel | Lilia Herghelegiu |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Chiinau, Cuza-Voda 21/1 |
jednatel | Valeriu Herghelegiu |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Chišnau, Cuza-Voda 21/1 |
jednatel | Galyna Shvydkova |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | Kostelní 26/2, 26601 Beroun |
jednatel | Nataliia Nesterenko |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | Hostivická 95/32, 15521 Praha 5 |
jednatel | Vasyl Buinovskyi |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | Uhelná 421/3, 25101 Říčany |
jednatel | Viktoriia Stefaniuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 |
Adresa | , Krasne, Honty 2-6 |
jednatel | Sergii Stefaniuk |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 |
Adresa | , Jaremče, Piddil 18a |
jednatel | Grygoriy Teplynskyy |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 |
Adresa | , Limannoe, Limonovskaia 38 |
jednatel | Vlad Stefanita |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 28.2.2011 |
Adresa | , Tirgheci |
jednatel | Maxim Andritchi |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2009 do 28.2.2011 |
Adresa | , Orhei, Eliberarii 71 |
IČO: | 29013399 |
---|---|
Firma: | STYLE - Z s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha-Běchovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 22. 12. 2009 |
Sídlo: | Podnikatelská 545, Praha 19011 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |