Styl - Dance Teplice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Styl - Dance Teplice, z.s. (66090628) je Spolek. Sídlí na adrese Doubravská 871/33, 41501 Teplice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Styl - Dance Teplice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Styl - Dance Teplice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Styl - Dance Teplice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2535 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 66090628 | |
Jméno: | Styl - Dance Teplice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Doubravská 871/33, Teplice 41501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda | Petr Macek |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2024 |
Adresa | 81, 40317 Přestanov |
Předseda | Jakub Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2023 |
Adresa | 9, 41804 Hrobčice |
Místopředseda | Kateřina Boudníková |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2023 |
Adresa | Charlese de Gaulla 538/7, 16000 Praha |
Místopředseda | Petr Vengrynský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2023 do 23.5.2024 |
Adresa | Sportovní 119/5, 41702 Dubí |
Místopředseda | Michal Tušic |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2022 do 3.7.2023 |
Adresa | Loosova 996/17, 14900 Praha |
Předseda | Tomáš Vojíř |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2021 do 3.7.2023 |
Adresa | Zeyerovo náměstí 1253/2, 41501 Teplice |
Místopředseda | Lukáš Belo |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.2022 do 3.7.2023 |
Adresa | Sady pionýrů 876/31, 41002 Lovosice |
Místopředseda | Lukáš Belo |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 22.4.2022 |
Adresa | Velká Hradební 16/60, 40001 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Michal Tušic |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 17.2.2022 |
Adresa | Javorová 3038, 41501 Teplice |
Předseda | Tomáš Vojíř |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 3.5.2021 |
Adresa | Doubravská 871/33, 41501 Teplice |
Místopředseda | Lukáš Belo |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2017 do 15.8.2018 |
Adresa | 17. listopadu 288/35, 40010 Ústí nad Labem |
Místopředseda | Lukáš Belo |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.2017 do 29.1.2017 |
Adresa | Vinařská 739/14, 40001 Ústí nad Labem |
IČO: | 66090628 |
---|---|
Firma: | Styl - Dance Teplice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Teplice |
Základní územní jednotka: | Teplice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 17. 2. 1997 |
Sídlo: | Doubravská 871/33, Teplice 41501 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |