STÝBLO AG, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STÝBLO AG, s.r.o. (64938719) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 142, 29471 Benátky nad Jizerou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 1995 a je stále aktivní. STÝBLO AG, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o STÝBLO AG, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STÝBLO AG, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 12. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 41926 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64938719 | |
Jméno: | STÝBLO AG, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.12.1995 |
Zapsána dne: | 19.12.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.12.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kbel 142, Benátky nad Jizerou 29471, Česká republika | 1.12.2003 |
---|---|---|
Adresa: | Kuželova 574, Praha 9 , Česká republika | 19.12.1995 - 1.12.2003 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
vedení účetnictví | 19.12.1995 |
činnost organizačních a ekonomických poradců | 19.12.1995 |
činnost účetních poradců | 19.12.1995 |
jednatel | František Stýblo |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2016 |
Adresa | 142, 29471 Benátky nad Jizerou |
jednatel | František Stýblo |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2003 do 9.10.2016 |
Adresa | Kbel 142, 29471 Benátky nad Jizerou |
Jednatel | Dana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1995 do 1.12.2003 |
Adresa | Kuželova 574, Praha 9 |
Jednatel | Tatjana Homolková |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.1995 do 1.12.2003 |
Adresa | Vazovova 3228, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 64938719 |
---|---|
Jméno: | STÝBLO AG, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 12. 1995 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 142, Benátky nad Jizerou 29471 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 2. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 1995 |
Zánik oprávnění | 22. 2. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | František Stýblo |
---|
IČO: | 64938719 |
---|---|
Firma: | STÝBLO AG, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Benátky nad Jizerou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 12. 1995 |
Sídlo: | 142, Benátky nad Jizerou 29471 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |