Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. (08690766) je Spolek. Sídlí na adrese Josefská 626/7, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 11. 2019 Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 15. 11. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 72744 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08690766 | |
Jméno: | Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 15.11.2019 |
Zapsána dne: | 15.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Josefská 626/7, Praha 11800, Česká republika | 15.11.2019 |
---|
člen statutárního orgánu | Veronika Komoňová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2023 |
Adresa | Šenovská 540/16, 18200 Praha |
člen statutárního orgánu | Jonáš Felkel |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2022 |
Adresa | Malostranské náměstí 203/14, 11800 Praha |
člen statutárního orgánu | Richard Janeček |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 |
Adresa | Újezd 597/7, 15000 Praha |
člen statutárního orgánu | Veronika Pajpachová |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 3.10.2023 |
Adresa | Vosmíkových 1002/32, 18000 Praha |
člen statutárního orgánu | Jonáš Felkel |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2019 do 23.2.2022 |
Adresa | Burgerova 1858, 25263 Roztoky |
IČO: | 08690766 |
---|---|
Firma: | Studentský parlament Malostranského gymnázia a Malostranské ZŠ, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 11. 2019 |
Sídlo: | Josefská 626/7, Praha 11800 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |