Studentská Energie Národa, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Studentská Energie Národa, z.s. (04939581) je Spolek. Sídlí na adrese Na ostrohu 1795/47, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 4. 2016 a je stále aktivní. Studentská Energie Národa, z.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Studentská Energie Národa, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Studentská Energie Národa, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 19. 4. 2016 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 64688 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04939581 | |
Jméno: | Studentská Energie Národa - SEN, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 19.4.2016 |
Zapsána dne: | 19.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na ostrohu 1795/47, Praha 16000, Česká republika | 19.4.2016 |
---|
Předseda | Tadeáš Vylita |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | Na ostrohu 1795/47, 16000 Praha |
Místopředseda | Lukáš Hladík |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 3.4.2024 |
Adresa | Vinohradská 32/91, 12000 Praha |
Předseda | Tadeáš Vylita |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 3.4.2024 |
Adresa | Na ostrohu 1795/47, 16000 Praha |
Místopředseda | Alexandra Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 3.4.2024 |
Adresa | Krátká 364, 35491 Lázně Kynžvart |
Předseda | Terezie Šubrtová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 3.4.2024 |
Adresa | V. P. Čkalova 396/5, 16000 Praha |
Místopředseda | Julie Műllerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2022 do 3.4.2024 |
Adresa | Kapitána Jaroše 104/83, 56802 Svitavy |
Předseda | Jan Vylita |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 5.1.2022 |
Adresa | Na ostrohu 1795/47, 16000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 04939581 |
---|---|
Jméno: | Studentská Energie Národa, z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 19. 4. 2016 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na ostrohu 1795/47, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 4. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Tadeáš Vylita |
---|
IČO: | 04939581 |
---|---|
Firma: | Studentská Energie Národa, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 19. 4. 2016 |
Sídlo: | Na ostrohu 1795/47, Praha 16000 |
---|
Ostatní vzdělávání |
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |
Činnosti organizací dětí a mládeže |