STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. (48925764) je Spolek. Sídlí na adrese 38, 25801 Pavlovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 2417 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48925764 | |
Jméno: | STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 38, Pavlovice 25801, Česká republika | 11.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | , Vlašim , | 1.1.2014 - 11.5.2021 |
místopředseda | Pavla Nedvědová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2021 |
Adresa | Na Rámě 269, 25801 Vlašim |
Předseda | Lucie Zajícová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2022 |
Adresa | Jana Očka 1744, 25801 Vlašim |
Předseda | Lucie Lebedová |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2021 do 26.6.2022 |
Adresa | Benkova 1685/32, 14900 Praha |
Předseda | Lucie Lebedová |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2021 do 13.7.2021 |
Adresa | Benkova 1685/32, 14900 Praha |
IČO: | 48925764 |
---|---|
Firma: | STROM-přátelé Blanického mlýna, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Pavlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 8. 1991 |
Sídlo: | 38, Pavlovice 25801 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |