StrojKon spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
StrojKon spol. s r.o. (25253603) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Masarykova 224, 53312 Chvaletice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 1996 StrojKon spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o StrojKon spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro StrojKon spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 6. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10305 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25253603 | |
Jméno: | StrojKon spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.6.1996 |
Zapsána dne: | 28.6.1996 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 19. 6. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 28.6.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.7.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.6.1996 - 7.7.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Masarykova 224, Chvaletice 53312, Česká republika | 1.12.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Vývoj a dodávky konstrukční a technologické dokumentace ve strojírenství | 28.6.1996 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.6.1996 |
Jednatel | Alena Lebdušková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2003 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Miroslav Lebduška |
---|---|
Ve funkci | od 23.12.2015 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Alena Lebdušková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2016 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Alena Lebdušková |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2003 do 1.12.2016 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Miroslav Lebduška |
---|---|
Ve funkci | od 18.9.2003 do 23.12.2015 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Miroslav Lebduška |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1996 do 18.9.2003 |
Adresa | Masarykova 224, 53312 Chvaletice |
Jednatel | Karel Pohl |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.1998 do 18.9.2003 |
Adresa | Šmídova 622, 53851 Chrast u Chrudimi |
IČO: | 25253603 |
---|---|
Firma: | StrojKon spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Chvaletice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 3. 1996 |
Sídlo: | Masarykova 224, Chvaletice 53312 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |