STRIMMA s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STRIMMA s.r.o. v likvidaci (27369919) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Košická 63/30, 10100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2005 STRIMMA s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o STRIMMA s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STRIMMA s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 108966 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27369919 | |
Jméno: | STRIMMA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.8.2005 |
Zapsána dne: | 18.8.2005 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85 Cm 2188/2023-3 ze dne 5.9.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 4.10.2023. | 23.10.2023 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.8.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Košická 63/30, Praha 10 10100, Česká republika | 21.11.2011 |
---|---|---|
Adresa: | Radlická 663/28, Praha 5 15000, Česká republika | 18.8.2005 - 21.11.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
ubytovací služby | 6.11.2006 - 4.1.2016 |
realitní činnost | 6.11.2006 - 4.1.2016 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a nebytových prostor | 18.8.2005 |
jednatel | Pavel Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2013 do 30.8.2023 |
Adresa | Mládeže 592, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Pavel Sedlák |
---|---|
Ve funkci | od 6.12.2011 do 14.6.2013 |
Adresa | Průběžná 769, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Ing. Libor Laichman |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2006 do 6.12.2011 |
Adresa | Slepá 115, 25164 Mnichovice |
jednatel | Mgr. David Michal |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2005 do 21.2.2006 |
Adresa | Kořenského 753/12, 15000 Praha 5 |
jednatel | Mgr. Marek Stubley |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2005 do 21.2.2006 |
Adresa | Hlavní 236/15, 75002 Přerov VI |
IČO: | 27369919 |
---|---|
Firma: | STRIMMA s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 8. 2005 |
Sídlo: | Košická 63/30, Praha 10100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |