Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace (75004437) je Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Sídlí na adrese Na Vozovce 622/26, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 7. 2003 Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 19. 7. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | Pr 796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 75004437 | |
Jméno: | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem | 19.7.2003 |
Zapsána dne: | 19.7.2003 | |
Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Na Vozovce 622/26, PSČ 779 00, IČ: 75004437 je nástupnickou právnickou osobou Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem O lomouc, Žilinská 126/7, PSČ 779 00, IČ: 75004445, která zanikla sloučením k 1.1.2011. | 19.1.2011 | |
Datum vzniku příspěvkové organizace: 1.1.2003 | 19.7.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vozovce 622/26, Olomouc 77900, Česká republika | 22.11.2016 |
---|
ředitel | Mgr. Simona Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 |
Adresa | Kyselovská 57/11, 78301 Olomouc |
ředitel | Mgr. Simona Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Jižní 299/25, 78301 Olomouc |
ředitel | Mgr. Simona Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2016 do 28.4.2017 |
Adresa | Jižní 299/25, 78301 Olomouc |
ředitel | Mgr. Simona Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2009 do 22.11.2016 |
Adresa | Jižní 25, 78301 Olomouc |
ředitel | Mgr. Simona Dohnalová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2009 do 22.11.2016 |
Adresa | Jižní 25, 78301 Olomouc |
ředitel | Mgr. Markéta Čožíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2006 do 2.9.2009 |
Adresa | Topolová 421/4, 78301 Olomouc |
Ředitel | Mgr. Dagmara Pitnerová |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2003 do 4.4.2006 |
Adresa | č.p. 11, 77200 Bukovany |
IČO: | 75004437 |
---|---|
Firma: | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace |
Právní forma: | Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení) |
Datum vzniku: | 1. 1. 2003 |
Sídlo: | Na Vozovce 622/26, Olomouc 77900 |
---|
Sociální služby poskytované dětem |