STP Corporation, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
STP Corporation, s.r.o. (28242165) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podvinný mlýn 2126/1, 19000 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 2. 2008 a je stále aktivní. STP Corporation, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o STP Corporation, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro STP Corporation, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 2. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 134788 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28242165 | |
Jméno: | STP Corporation, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.2.2008 |
Zapsána dne: | 11.2.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 11.2.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000, Česká republika | 10.4.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Vinořská 173/37, Praha 9 19015, Česká republika | 11.2.2008 - 10.4.2017 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 14.3.2008 - 12.11.2012 |
reklamní činnost a marketing | 14.3.2008 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 14.3.2008 |
zprostředkování obchodu a služeb | 14.3.2008 |
jednatel | Stanislav Pečinka |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2024 |
Adresa | Holečkova 959/63, 15000 Praha |
jednatel | Stanislav Pečinka |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2019 do 22.5.2024 |
Adresa | Miloše Havla 1246/5, 15200 Praha |
jednatel | Stanislav Pečinka |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2017 do 23.1.2019 |
Adresa | Voskovcova 1130/26, 15200 Praha |
jednatel | Stanislav Pečinka |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 5.4.2017 |
Adresa | Hnězdenská 767/2, 18100 Praha |
jednatel | Mgr. Zita Pečinková |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 25.10.2011 |
Adresa | Hnězdenská 767/2, 18100 Praha |
jednatel | Ferdinand Vajgel |
---|---|
Ve funkci | od 11.2.2008 do 25.10.2011 |
Adresa | , Lozorno |
IČO (identifikační číslo): | 28242165 |
---|---|
Jméno: | STP Corporation, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 2. 2008 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Pečinka |
---|
IČO: | 28242165 |
---|---|
Firma: | STP Corporation, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 9 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 2. 2008 |
Sídlo: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 19000 |
---|
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |